EP0806394 - Sicherheitseinrichtung für eine Aufzugsanlage [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 23.05.2003 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 23.05.2003 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 09.07.2003 [2003/28] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Inventio AG Seestrasse 55 6052 Hergiswil / CH | [N/P] |
Frühere [1997/46] | Für alle benannten Staaten INVENTIO AG Seestrasse 55, Postfach 175 CH-6052 Hergiswil / CH | Erfinder | 01 /
Arnold, Jörg, Dipl.-Ing. HTL Benziwilstrasse 18 6020 Emmenbrücke / CH | 02 /
Woebcke, Reinhard, Dipl.-Ing. FH Fluhmattstrasse 8 6033 Buchrain / CH | [1997/46] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 97106340.9 | 17.04.1997 | [1997/46] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | EP19960810287 | 06.05.1996 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 96810287 | [1997/46] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0806394 | Datum: | 12.11.1997 | Sprache: | DE | [1997/46] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 01.08.1997 | Klassifikation | IPC: | B66B5/22 | [1997/46] | CPC: |
B66B5/22 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, CH, DE, ES, FR, GB, IT, LI [1997/46] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Sicherheitseinrichtung für eine Aufzugsanlage | [1997/46] | Englisch: | Safety device for an elevator | [1997/46] | Französisch: | Dispositif de sécurité pour ascenseur | [1997/46] | Prüfungsverfahren | 17.04.1998 | Prüfungsantrag gestellt [1998/25] | 23.10.2001 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 08.02.2002 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 16.08.2002 | Ankündigung der Patenterteilung | 27.11.2002 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2003/28] | 07.02.2003 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erteilungsgebühr/Druckkostengebühr nicht fristgerecht entrichtet [2003/28] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 19.04.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 17.04.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 19.04.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 17.04.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US3441107 (THORNE BENJAMIN GRAHAM ET AL) [X] 1 * column 4, line 10 - column 5, line 72; figures 1-3 *; | [XA]EP0498597 (POON OTTO L) [X] 1 * column 2, line 41 - column 3, line 50; figures 1-10 * [A] 2-9; | [AD]FR2654087 (SIMINOR SA) [AD] 1-9 * page 1 - page 2; figures 1-5 * |