EP0811977 - Halbleiterspeicheranordnung mit im Zentrum des Zellenarrayblocks befindlichen Leseverstärkertreibern [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 24.02.2006 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 24.02.2006 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 12.04.2006 [2006/15] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Elpida Memory, Inc. 2-1, Yaesu 2-chome, Chuo-ku Tokyo / JP | [N/P] |
Frühere [2004/34] | Für alle benannten Staaten Elpida Memory, Inc. 2-1, Yaesu 2-chome, Chuo-ku Tokyo / JP | ||
Frühere [2003/14] | Für alle benannten Staaten NEC Corporation 7-1, Shiba 5-chome Minato-ku, Tokyo 108-8001 / JP | ||
Für alle benannten Staaten NEC Electronics Corporation 1753 Shimonumabe, Nakahara-ku Kawasaki, Kanagawa 211-8668 / JP | |||
Frühere [1997/50] | Für alle benannten Staaten NEC CORPORATION 7-1, Shiba 5-chome Minato-ku Tokyo / JP | Erfinder | 01 /
Ikeda, Minari NEC Corporation, 7-1, Shiba 5-chome Minato-ku, Tokyo / JP | [1997/50] | Vertreter | Baronetzky, Klaus, et al Splanemann Patentanwälte Partnerschaft Rumfordstrasse 7 80469 München / DE | [N/P] |
Frühere [1997/50] | Baronetzky, Klaus, Dipl.-Ing., et al Patentanwälte Dipl.-Ing. R. Splanemann, Dr. B. Reitzner, Dipl.-Ing. K. Baronetzky Tal 13 80331 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 97109136.8 | 05.06.1997 | [1997/50] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19960146111 | 07.06.1996 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 14611196 | [1997/50] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0811977 | Datum: | 10.12.1997 | Sprache: | EN | [1997/50] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0811977 | Datum: | 06.10.1999 | [1999/40] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0811977 | Datum: | 20.04.2005 | Sprache: | EN | [2005/16] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 23.08.1999 | Klassifikation | IPC: | G11C5/02, G11C7/06, G11C11/409 | [1999/40] | CPC: |
G11C5/025 (EP,US);
G11C11/40 (KR)
|
Frühere IPC [1997/50] | G11C5/02 | Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT [2000/24] |
Frühere [1997/50] | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Halbleiterspeicheranordnung mit im Zentrum des Zellenarrayblocks befindlichen Leseverstärkertreibern | [1997/50] | Englisch: | Semiconductor memory device having sense amplifier drivers disposed on center portion of cell array block | [1997/50] | Französisch: | Dispositif de mémoire à semi-conducteur ayant des circuits d'attaque d'amplificateurs de lectures disposés au centre du bloc de réseau de cellules | [1997/50] | Prüfungsverfahren | 06.04.2000 | Prüfungsantrag gestellt [2000/22] | 07.12.2001 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 12.06.2002 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 03.08.2004 | Ankündigung der Patenterteilung | 29.10.2004 | Erteilungsgebühr entrichtet | 29.10.2004 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 23.01.2006 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2006/15] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 05.05.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 08.05.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 02.07.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 01.07.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 30.06.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 30.06.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]EP0461313 (FUJITSU LTD [JP]); | [A]US5406526 (SUGIBAYASHI TADAHIKO [JP], et al) |