EP0851684 - Verfahren und Vorrichtung zur Kodierung einer Objektkontur [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 24.08.2007 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 24.08.2007 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 26.09.2007 [2007/39] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Daewoo Electronics Corporation 686, Ahyeon-Dong Mapo-Gu Seoul / KR | [2006/41] |
Frühere [2003/15] | Für alle benannten Staaten Daewoo Electronics Corporation 686, Ahyeon-Dong Mapo-Gu Seoul / KR | ||
Frühere [1998/27] | Für alle benannten Staaten DAEWOO ELECTRONICS CO., LTD 541, 5-Ga, Namdaemoon-Ro, Jung-Gu Seoul / KR | Erfinder | 01 /
Kim, Jin-Hun, c/o Video Research Center Daewoo Electronics Co., Ltd., 541, 5-Ga Namdaemoon-Ro, Jung Gu, Seoul / KR | [1998/27] | Vertreter | Turi, Michael, et al Samson & Partner Patentanwälte mbB Widenmayerstrasse 6 80538 München / DE | [N/P] |
Frühere [1998/27] | Turi, Michael, Dipl.-Phys., et al Samson & Partner Widenmayerstrasse 5 80538 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 97109319.0 | 09.06.1997 | [1998/27] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | KR19960070632 | 23.12.1996 Ursprünglich veröffentlichtes Format: KR 9670632 | [1998/27] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0851684 | Datum: | 01.07.1998 | Sprache: | EN | [1998/27] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0851684 | Datum: | 23.02.2000 | [2000/08] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0851684 | Datum: | 11.10.2006 | Sprache: | EN | [2006/41] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 11.01.2000 | Klassifikation | IPC: | H04N7/26 | [1998/27] | CPC: |
G06T9/20 (EP,US);
G06F17/00 (KR);
H04N19/20 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, NL [2000/44] |
Frühere [1998/27] | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren und Vorrichtung zur Kodierung einer Objektkontur | [1998/27] | Englisch: | Method and apparatus for encoding a contour of an object | [1998/27] | Französisch: | Procédé et appareil pour le codage du contour d'un objet | [1998/27] | Prüfungsverfahren | 07.08.2000 | Prüfungsantrag gestellt [2000/41] | 24.08.2000 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: benannte Vertragsstaat(en) | 30.11.2000 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: benannte Vertragsstaat(en) AT, BE, CH, LI | 02.08.2004 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 14.02.2005 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 01.12.2005 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 27.03.2006 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 18.05.2006 | Ankündigung der Patenterteilung | 23.08.2006 | Erteilungsgebühr entrichtet | 23.08.2006 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 12.07.2007 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2007/39] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 22.06.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 26.06.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 27.06.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 28.06.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 30.06.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 23.06.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 24.06.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 29.06.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85a EPÜ 1973 | 23.09.2000 | AT   M01   Noch nicht entrichtet | 23.09.2000 | BE   M01   Noch nicht entrichtet | 23.09.2000 | CH   M01   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XY]FR2728987 (HYUNDAI ELECTRONICS IND [KR]) [X] 1,8,15 * claim 1 * [Y] 2-7,9-14,16-18; | [X]WO8704032 (BRITISH BROADCASTING CORP [GB]) [X] 1,8,15 * claim 1 *; | [E]EP0789327 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD [JP]) [E] 1,8,15 * abstract *; | [Y] - ERYURTLU F ET AL, "VERY LOW-BIT-RATE SEGMENTATION-BASED VIDEO CODING USING CONTOUR ANDTEXTURE PREDICTION", IEE PROCEEDINGS: VISION, IMAGE AND SIGNAL PROCESSING, (19951001), vol. 142, no. 5, PART F, pages 253 - 261, XP000538269 [Y] 2-7,9-14,16-18 * page 254, column L, paragraph L - column R, paragraph 1 * DOI: http://dx.doi.org/10.1049/ip-vis:19952195 | [A] - YS CHO, SH LEE, JS CHIN, YS SEO, "Shape coding tool: using polygonal approximation and reliable error residue sampling method", ISO/IEC JTC1/SC9/WG11 MPEG, Munich, Bermany, (199601), vol. 95/565, XP002087360 [A] 2-7,9-14,16-18 * the whole document * | Prüfung | EP0734163 | - NEUHOFF D.L.; CASTOR K.G., "A Rate and Distortion Analysis of Chain Codes for Line Drawings", IEEE TRANSACTIONS ON INFORMATION THEORY, USA, (19850131), vol. 31, no. 1, pages 53 - 68, XP000648495 DOI: http://dx.doi.org/10.1109/TIT.1985.1056998 |