EP0816132 - Selbstdichtungsmasse gegen Einstichverletzung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 19.01.2001 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 19.01.2001 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 07.03.2001 [2001/10] | Anmelder | Für alle benannten Staaten HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA 1-1, Minami-Aoyama 2-chome Minato-ku, Tokyo / JP | [N/P] |
Frühere [1998/02] | Für alle benannten Staaten HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA 1-1, Minamiaoyama 2-chome Minato-ku Tokyo / JP | Erfinder | 01 /
Tanaka, Akiko c/o Kabushiki Kaisha Honda Gijutsu Kenkyusho 4-1 Chuo 1-chome, Wako-shi, Saitama-ken / JP | 02 /
Yamagiwa, Toshio c/o Kabushiki Kaisha Honda Gijutsu Kenkyusho 4-1 Chuo 1-chome, Wako-shi, Saitama-ken / JP | [1998/02] | Vertreter | Liska, Horst, et al Weickmann & Weickmann Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Postfach 860 820 81635 München / DE | [N/P] |
Frühere [1998/02] | Liska, Horst, Dr.-Ing., et al Patentanwälte, H. Weickmann, Dr. K. Fincke, F.A. Weickmann, B. Huber, Dr. H. Liska, Dr. J. Prechtel, Dr. B. Böhm, Kopernikusstrasse 9 81679 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 97110316.3 | 24.06.1997 | [1998/02] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19960168002 | 27.06.1996 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 16800296 | JP19960173333 | 03.07.1996 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 17333396 | [1998/02] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0816132 | Datum: | 07.01.1998 | Sprache: | EN | [1998/02] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0816132 | Datum: | 22.03.2000 | Sprache: | EN | [2000/12] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 30.10.1997 | Klassifikation | IPC: | B60C17/00 | [1998/02] | CPC: |
B29D30/0685 (EP,US);
C09K3/10 (KR);
B29C73/163 (EP,US);
B29C73/22 (EP,US);
B29D2030/0698 (EP,US);
B29L2023/245 (EP,US);
B29L2030/00 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT [1998/38] |
Frühere [1998/02] | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Selbstdichtungsmasse gegen Einstichverletzung | [1998/02] | Englisch: | Puncture preventive sealant | [1998/02] | Französisch: | Composition d'étanchéité obturant automatiquement les perforations | [1998/02] | Prüfungsverfahren | 29.12.1997 | Prüfungsantrag gestellt [1998/10] | 23.08.1999 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 24.09.1999 | Ankündigung der Patenterteilung | 26.11.1999 | Erteilungsgebühr entrichtet | 26.11.1999 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 23.12.2000 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2001/10] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.04.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]FR381166 (AI BERTRAM SHAW [US]) [A] 1* claim - *; | [A]US4137206 (KENT JERRY B) [A] 1 * column 6; claim - *; | [X]EP0045185 (HEMPEX CORP [US]) [X] 1,2 * example .; claim - *; | [X]EP0508669 (PACEMARK INC [US]) [X] 1 * example .; claim - * |