blank Kurzhilfe
blank Wartungsmeldungen

Geplante Wartungsarbeiten

Regelmäßige Unterbrechungen:
zwischen 5.00 und 5.15 Uhr MEZ (Montag bis Sonntag).

Andere Unterbrechungen
Verfügbarkeit

2022.02.11

Mehr...
blank Kurzmeldungen

Kurzmeldungen

Lettland beteiligt sich am Vereinigten Register
Nähere Informationen zum Vereinigten Register finden Sie hier.

2025-04-16

Mehr...
blank Themenbezogene Links

Auszug aus dem europäischen Patentregister

EP Übersicht: EP0816587

EP0816587 - Auflager für eine Fertigtreppe aus Beton [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.]
StatusKein Einspruch fristgerecht eingelegt
Status aktualisiert am  01.09.2006
Datenbank zuletzt aktualisiert am 26.04.2025
Letztes Ereignis   Tooltip01.09.2006Kein Einspruch fristgerecht eingelegtveröffentlicht am 04.10.2006  [2006/40]
AnmelderFür alle benannten Staaten
HM-Betonfertigteilwerk Hans Mauthe GmbH & Co. KG
Hermann-Krum-Strasse 13
88319 Aitrach / DE
[2005/43]
Frühere [1998/02]Für alle benannten Staaten
HM-Betonfertigteilwerk Hans Mauthe GmbH & Co. KG
Hermann-Krum-Strasse 13
88319 Aitrach / DE
Erfinder01 / Schmelzer, Wilhelm
Schlossstrasse 7
87763 Lautrach / DE
[1998/02]
VertreterPfister, Helmut
Pfister & Pfister
Patent-& Rechtsanwälte
Hallhof 6-7
87700 Memmingen / DE
[N/P]
Frühere [1998/02]Pfister, Helmut, Dipl.-Ing.
Herrenstrasse 11
87700 Memmingen / DE
Anmeldenummer, Anmeldetag97110484.926.06.1997
[1998/02]
Prioritätsnummer, PrioritätstagDE1996211241U27.06.1996         Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 29611241 U
DE1996211766U08.07.1996         Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 29611766 U
[1998/02]
AnmeldespracheDE
VerfahrensspracheDE
VeröffentlichungArt: A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht 
Nr.:EP0816587
Datum:07.01.1998
Sprache:DE
[1998/02]
Art: A3 Recherchenbericht 
Nr.:EP0816587
Datum:28.04.1999
[1999/17]
Art: B1 Patentschrift 
Nr.:EP0816587
Datum:26.10.2005
Sprache:DE
[2005/43]
Recherchenbericht(e)(Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am:EP15.03.1999
KlassifikationIPC:E04F11/02
[1999/17]
CPC:
E04F11/022 (EP)
Frühere IPC [1998/02]E04F11/00
Benannte VertragsstaatenAT,   CH,   DE,   ES,   FR,   GB,   LI,   NL,   SE [2000/02]
Frühere [1998/02]AT,  BE,  CH,  DE,  DK,  ES,  FI,  FR,  GB,  GR,  IE,  IT,  LI,  LU,  MC,  NL,  PT,  SE 
Bezeichnung der ErfindungDeutsch:Auflager für eine Fertigtreppe aus Beton[1998/02]
Englisch:Prefabricated stairs bearing[1998/02]
Französisch:Support pour escalier préfabriqué[1998/02]
Prüfungsverfahren25.09.1999Prüfungsantrag gestellt  [1999/48]
29.10.1999Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: benannte Vertragsstaat(en)
02.02.2000Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: benannte Vertragsstaat(en) BE, DK, FI, GR, IE, IT, LU, MC, PT
07.05.2002Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06)
15.11.2002Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung
06.05.2003Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06)
17.11.2003Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung
20.01.2004Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06)
29.07.2004Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung
12.05.2005Ankündigung der Patenterteilung
12.08.2005Erteilungsgebühr entrichtet
12.08.2005Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet
Einspruch (Einsprüche)27.07.2006Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2006/40]
Entrichtete GebührenJahresgebühr
14.06.1999Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03
07.09.2000Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04
30.05.2001Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05
06.05.2002Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06
22.05.2003Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07
29.05.2004Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08
01.06.2005Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09
Zuschlagsgebühr
Zuschlagsgebühr/Regel 85a EPÜ 1973
26.11.1999BE   M01   Noch nicht entrichtet
26.11.1999DK   M01   Noch nicht entrichtet
26.11.1999FI   M01   Noch nicht entrichtet
26.11.1999GR   M01   Noch nicht entrichtet
26.11.1999IE   M01   Noch nicht entrichtet
26.11.1999IT   M01   Noch nicht entrichtet
26.11.1999LU   M01   Noch nicht entrichtet
26.11.1999MC   M01   Noch nicht entrichtet
26.11.1999PT   M01   Noch nicht entrichtet
Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr
30.06.200004   M06   Gebühr entrichtet am   07.09.2000
Ausschluss der ausschließlichen  Tooltip
Zuständigkeit des Einheitlichen
Patentgerichts
Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht.
Angeführte Dokumente:Recherche[X]DE1683100  (KUEHL DIPL ING HANS, et al) [X] 1,2,4,6,8-10 * page 4, line 6 - line 9; figures 1,6,9; claims 1,9 *;
 [A]DE3916819  (THUMM & CO) [A] 1,5* figure 1; claims 1-3 *;
 [XA]EP0697489  (SCHOECK BAUTEILE GMBH [DE]) [X] 1,3-8 * figures 1-4; claims 1,12 * [A] 2
PrüfungDE29611766U
Das EPA übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit von Daten, die aus anderen Behörden stammen, und schließt insbesondere jegliche Garantie dafür aus, dass solche Daten vollständig, aktuell oder für bestimmte Zwecke geeignet sind.