EP0816353 - Coumarin-Derivate, Verfahren zu deren Herstellung und deren Verwendung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 25.10.2002 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.06.2008 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: PT | veröffentlicht am 16.07.2008 [2008/29] | Anmelder | Für alle benannten Staaten PLIVA farmaceutska, kemijska, prehrambena i kozmeticka industrija, dionicko drustvo Ulica grada Vukovara 49 41000 Zagreb / HR | [2001/51] |
Frühere [1998/02] | Für alle benannten Staaten PLIVA farmaceutska, kemijska, prehrambena i kozmeticka industrija dionicko drustvo Ulica grada Vukovara 49 10000 Zagreb / HR | Erfinder | 01 /
Trkovnik, Mladen Koprivnicka 56a 10000 Zagreb / HR | 02 /
Ivezic, Zrinka Milovana Gavazzia 2a 10000 Zagreb / HR | 03 /
Polak, Ljerka Ljubljanica 28 10000 Zagreb / HR | [1998/02] | Vertreter | von Füner, Alexander, et al v. Füner Ebbinghaus Finck Hano Mariahilfplatz 2 & 3 81541 München / DE | [N/P] |
Frühere [1998/02] | von Füner, Alexander, Dr., et al Patentanwälte v. Füner, Ebbinghaus, Finck Mariahilfplatz 2 & 3 81541 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 97110824.6 | 01.07.1997 | [1998/02] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | HR19960000308 | 02.07.1996 Ursprünglich veröffentlichtes Format: HR 960308 | [1998/02] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0816353 | Datum: | 07.01.1998 | Sprache: | EN | [1998/02] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0816353 | Datum: | 04.03.1998 | [1998/10] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0816353 | Datum: | 19.12.2001 | Sprache: | EN | [2001/51] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 19.01.1998 | Klassifikation | IPC: | C07D311/16 | [1998/02] | CPC-Daten noch nicht verfügbar | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, ES, FR, GB, IT, LI, NL, PT, SE [1998/47] |
Frühere [1998/02] | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Erstreckungsstaaten | RO | 01.07.1997 | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Coumarin-Derivate, Verfahren zu deren Herstellung und deren Verwendung | [1998/02] | Englisch: | New coumarin derivatives, processes for the preparation thereof and their use | [1998/02] | Französisch: | Dérivés de coumarine, procédés pour leur préparation et leur usage | [1998/02] | Prüfungsverfahren | 10.07.1998 | Prüfungsantrag gestellt [1998/37] | 08.03.2000 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 03.07.2000 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 20.02.2001 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 21.06.2001 | Ankündigung der Patenterteilung | 11.09.2001 | Erteilungsgebühr entrichtet | 11.09.2001 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 20.09.2002 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2002/50] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 28.05.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 28.06.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 29.06.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | BE | 19.12.2001 | IT | 19.12.2001 | NL | 19.12.2001 | SE | 19.03.2002 | ES | 27.06.2002 | AT | 01.07.2002 | GB | 01.07.2002 | PT | 01.07.2002 | CH | 31.07.2002 | LI | 31.07.2002 | [2008/29] |
Frühere [2008/07] | BE | 19.12.2001 | |
IT | 19.12.2001 | ||
NL | 19.12.2001 | ||
SE | 19.03.2002 | ||
ES | 27.06.2002 | ||
AT | 01.07.2002 | ||
GB | 01.07.2002 | ||
CH | 31.07.2002 | ||
LI | 31.07.2002 | ||
Frühere [2004/21] | BE | 19.12.2001 | |
NL | 19.12.2001 | ||
SE | 19.03.2002 | ||
ES | 27.06.2002 | ||
AT | 01.07.2002 | ||
GB | 01.07.2002 | ||
CH | 31.07.2002 | ||
LI | 31.07.2002 | ||
Frühere [2004/04] | BE | 19.12.2001 | |
NL | 19.12.2001 | ||
SE | 19.03.2002 | ||
ES | 27.06.2002 | ||
AT | 01.07.2002 | ||
CH | 31.07.2002 | ||
LI | 31.07.2002 | ||
Frühere [2004/03] | BE | 19.12.2001 | |
NL | 19.12.2001 | ||
SE | 19.03.2002 | ||
AT | 01.07.2002 | ||
CH | 31.07.2002 | ||
LI | 31.07.2002 | ||
Frühere [2003/39] | BE | 19.12.2001 | |
NL | 19.12.2001 | ||
SE | 19.03.2002 | ||
CH | 31.07.2002 | ||
LI | 31.07.2002 | ||
Frühere [2003/06] | BE | 19.12.2001 | |
NL | 19.12.2001 | ||
SE | 19.03.2002 | ||
Frühere [2002/27] | SE | 19.03.2002 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US3313818 (LESHER GEORGE Y) [X] 1 * column 1 - column 7 *; | [A]US4210758 (CONNOR DAVID T [US]) [A] 1,7* column 4 - column 5 * | Prüfung | EP0820998 |