EP0821125 - Verstellbarer Scharnierarm [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 30.11.2001 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 30.11.2001 | Zurücknahme der Anmeldung | veröffentlicht am 16.01.2002 [2002/03] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Arturo Salice S.p.A. Via Provinciale Novedratese 10 22060 Novedrate (Como) / IT | [N/P] |
Frühere [1998/05] | Für alle benannten Staaten Arturo Salice S.p.A. Via Provinciale Novedratese 10 I-22060 Novedrate (Como) / IT | Erfinder | 01 /
* * * | [1998/05] | Vertreter | Gossel, Hans K., et al Lorenz Seidler Gossel Rechtsanwälte Patentanwälte Partnerschaft mbB Widenmayerstrasse 23 80538 München / DE | [N/P] |
Frühere [1998/05] | Gossel, Hans K., Dipl.-Ing., et al Lorenz-Seidler-Gossel Widenmayerstrasse 23 80538 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 97111331.1 | 04.07.1997 | [1998/05] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE1996212684U | 22.07.1996 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 29612684 U | [1998/05] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0821125 | Datum: | 28.01.1998 | Sprache: | DE | [1998/05] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 15.11.1997 | Klassifikation | IPC: | E05D7/04 | [1998/05] | CPC: |
E05D7/0407 (EP,US);
E05Y2900/20 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, DE, ES, IT [1998/41] |
Frühere [1998/05] | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Erstreckungsstaaten | SI | 04.07.1997 | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verstellbarer Scharnierarm | [1998/05] | Englisch: | Adjustable hinge arm | [1998/05] | Französisch: | Bras de charnière réglable | [1998/05] | Prüfungsverfahren | 13.01.1998 | Prüfungsantrag gestellt [1998/12] | 19.02.1999 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 21.04.1999 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 22.05.2000 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 02.08.2000 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 26.10.2001 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: ) | 21.11.2001 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [2002/03] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 29.07.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.07.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.07.2001 | 05   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]GB1506252 (BLUM GMBH [AT]) [A] 5 * page 2, line 12 - line 19 ** page 2, line 49 - line 61; figure 1 *; | [Y]EP0168731 (SALICE ARTURO SPA) [Y] 1,4,9 * page 14, paragraph 5 - page 16, paragraph 2; figures 12-15 *; | [Y]EP0256376 (SALICE ARTURO SPA) [Y] 1,4,9 * page 8, paragraph 2 - paragraph 3 * * page 11, paragraph 3; figures 1,6,7 * |