EP0833493 - Verfahren und Vorrichtung zum Bildlesen unter Verwendung von Flachbettabtastung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 25.02.2005 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 25.02.2005 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 13.04.2005 [2005/15] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Dainippon Screen Mfg. Co., Ltd. 1-1, Tenjinkitamachi Teranouchi-agura 4-chome Horikawa-dori Kamikyo-ku Kyoto-shi, Kyoto-fu / JP | [N/P] |
Frühere [1998/14] | Für alle benannten Staaten DAINIPPON SCREEN MFG. CO., LTD. 1-1, Tenjinkitamachi Teranouchi-agura 4-chome Horikawa-dori Kamikyo-ku Kyoto-shi Kyoto-fu / JP | Erfinder | 01 /
Itano, Yoshiharu, c/o Dainippon Sc. Mfg. Co., Ltd. 1-1, Tenjinkitamachi Teranouchi-agaru 4-chome Horikawa-dori, Kamikyo-ku, Kyoto / JP | 02 /
Kishida, Yoshihiro, Dainippon Sc. Mfg. Co., Ltd. 1-1, Tenjinkitamachi Teranouchi-agaru 4-chome Horikawa-dori, Kamikyo-ku, Kyoto / JP | [1998/14] | Vertreter | Wilhelms Kilian & Partner Patentanwälte Eduard-Schmid-Strasse 2 81541 München / DE | [N/P] |
Frühere [1998/14] | WILHELMS, KILIAN & PARTNER Patentanwälte Eduard-Schmid-Strasse 2 81541 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 97116552.7 | 23.09.1997 | [1998/14] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19960252892 | 25.09.1996 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 25289296 | [1998/14] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0833493 | Datum: | 01.04.1998 | Sprache: | EN | [1998/14] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0833493 | Datum: | 17.11.1999 | [1999/46] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 30.09.1999 | Klassifikation | IPC: | H04N1/00, H04N1/191 | [1998/14] | CPC: |
H04N1/0405 (EP,US);
H04N1/0402 (EP,US);
H04N1/0411 (EP,US);
H04N1/0432 (EP,US);
H04N1/128 (EP,US);
H04N1/1911 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | DE, GB [2000/30] |
Frühere [1998/14] | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren und Vorrichtung zum Bildlesen unter Verwendung von Flachbettabtastung | [1998/14] | Englisch: | Method of and apparatus for reading image by flatbed scanning | [1998/14] | Französisch: | Procédé et appareil pour la lecture d'image par moyen de balayage à champ plat | [1998/14] | Prüfungsverfahren | 09.05.2000 | Prüfungsantrag gestellt [2000/27] | 21.05.2004 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 01.10.2004 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2005/15] | 08.11.2004 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2005/15] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.09.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 28.09.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 27.09.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 26.09.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 30.09.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.09.2004 | 08   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]DE3104606 (GRUNDIG EMV [DE]) [A] 1,8 * page 19, lines 13-22; figures 1, 2 *; | [A]US5138478 (OGAWA HIDEAKI [JP]) [A] 1,8 * column 1, lines 6-10; column 6, lines 10-41; column 7, lines 4-27; figures 5, 6 7A-7G *; | [A]US5132810 (KISHIDA YOSHIHIRO [JP]) [A] 1,8 * column 6, lines 51-54; column 7, lines 23-28; column 8, lines 16-20; figures 1, 2, 5 *; | [A]US4580172 (RAJAGOPAL GANESH [US]) [A] 1,8 * abstract; column 1, line 25 to column 2, line 14; column 4, line 38 to column 5, line 31; figures 1 and 2 *; | [A]US4958236 (NAGASHIMA NAO [JP], et al) [A] 1,8 * column 5, line 48 to column 6, line 19; column 7, line 65 to column 8, line 13; figures 5 and 7 *; | [A]EP0717325 (DAINIPPON SCREEN MFG [JP]) [A] 1,8 * column 4, lines 3-10; figure 1A *; | [A]JPS5970360 ; | [A]JPH031752 | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19840814), vol. 008, no. 176, Database accession no. (E - 260), & JP59070360 A 19840420 (FUJITSU KK) [A] 1,8 * English summary; figures 1-4 * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19910314), vol. 015, no. 108, Database accession no. (E - 1045), & JP03001752 A 19910108 (FUJI PHOTO FILM CO LTD) [A] 1,8 * English summary; figures 1, 2, 7 * |