EP0834799 - Speichersteuervorrichtung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 29.09.2006 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.10.2008 | Änderung - Anmelder | veröffentlicht am 19.11.2008 [2008/47] | Anmelder | Für alle benannten Staaten MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD. 1006, Oaza Kadoma Kadoma-shi Osaka 571-8501 / JP | [2008/47] |
Frühere [1998/15] | Für alle benannten Staaten MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD. 1006, Oaza Kadoma Kadoma-shi, Osaka 571 / JP | Erfinder | 01 /
Tanaka, Yutaka Osakafu Osakashi Jyoutouku Seiiku 2-13-17-1104, 536 / JP | 02 /
Okamoto, Keiji Osakafu Hirakatashi Ikagakitamachi 3-14-202, 536 / JP | 03 /
Ishida, Hideo Hyogoken Kobeshi Higashinadaku Nisiokamoto 1-10-17, 658-0073 / JP | [1998/22] |
Frühere [1998/15] | 01 /
Tanaka, Yutaka Osakafu Osakashi Jyoutouku Seiiku 2-13-17-1104, 536 / JP | ||
02 /
Okamoto, Keiji Osakafu Hirakatashi Ikagakitamachi 3-14-202, 536 / JP | |||
03 /
Ishida, Hideo Osakafu Katanosi Myoukenzaka 3-3-203, 576 / JP | Vertreter | Kügele, Bernhard, et al Novagraaf International SA Chemin de l'Echo 3 1213 Onex / CH | [N/P] |
Frühere [1998/15] | Kügele, Bernhard, et al NOVAPAT INTERNATIONAL SA, 9, Rue du Valais 1202 Genève / CH | Anmeldenummer, Anmeldetag | 97116688.9 | 25.09.1997 | [1998/15] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19960254981 | 26.09.1996 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 25498196 | [1998/15] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0834799 | Datum: | 08.04.1998 | Sprache: | EN | [1998/15] | Klassifikation | IPC: | G06F3/06 | [1998/15] | CPC: |
G06F3/06 (KR);
G06F3/0626 (EP,US);
G06F3/0656 (EP,US);
G06F3/0689 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [1998/15] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | RO | Noch nicht entrichtet | SI | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Speichersteuervorrichtung | [1998/15] | Englisch: | Memory control device | [1998/15] | Französisch: | Dispositif de commande de mémoire | [1998/15] | Prüfungsverfahren | 01.04.2006 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2006/44] | 18.05.2006 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2006/44] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 20.09.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 06.09.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 06.09.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 24.09.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 17.09.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 22.09.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.09.2005 | 09   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. |