EP0838239 - Flammendämpfer für Einschübe durch Konstruktionen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [1998/18] | Flammendämpfer für Einschübe durch Bauwerke | ||
[2002/11] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 31.01.2003 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 29.05.2009 | Änderung - Vertreter | veröffentlicht am 01.07.2009 [2009/27] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Myronuk, Donald J., Dr. 1369 Bryan Avenue San Jose, CA 95118-1812 / US | Für alle benannten Staaten Hoffman, Jon F. 2445 Oro Dam Blvd. Ste., 7 Oroville, CA 95966 / US | [1998/18] | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [1998/18] | Vertreter | Fiener, Josef Patentanw. J. Fiener et col. P.O. Box 12 49 87712 Mindelheim / DE | [N/P] |
Frühere [2009/27] | Fiener, Josef Patentanw. J. Fiener et col., P.O. Box 12 49 87712 Mindelheim / DE | ||
Frühere [1998/18] | Fiener, Josef Postfach 12 49 87712 Mindelheim / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 97117249.9 | 06.10.1997 | [1998/18] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19960727162 | 07.10.1996 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 727162 | [1998/18] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0838239 | Datum: | 29.04.1998 | Sprache: | EN | [1998/18] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0838239 | Datum: | 18.08.1999 | [1999/33] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0838239 | Datum: | 27.03.2002 | Sprache: | EN | [2002/13] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 02.07.1999 | Klassifikation | IPC: | A62C3/07 | [1998/18] | CPC: |
A62C3/07 (EP,US);
A62C2/06 (EP,US);
Y10S428/921 (EP,US);
Y10T428/192 (EP,US);
Y10T428/24322 (EP,US);
Y10T74/20 (EP,US);
Y10T74/2093 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT, SE [2000/17] |
Frühere [1998/18] | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Flammendämpfer für Einschübe durch Konstruktionen | [2002/11] | Englisch: | Flame attenuator for poke-through constructions | [1998/18] | Französisch: | Atténuateur de flammes pour constructions à pousser à travers | [1998/18] |
Frühere [1998/18] | Flammendämpfer für Einschübe durch Bauwerke | Prüfungsverfahren | 11.11.1999 | Prüfungsantrag gestellt [2000/02] | 19.02.2000 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: benannte Vertragsstaat(en) | 18.05.2000 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: benannte Vertragsstaat(en) AT, BE, CH, DK, ES, FI, GR, IE, LI, LU, MC, NL, PT | 14.09.2001 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Nein) | 02.01.2002 | Erteilungsgebühr entrichtet | 02.01.2002 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 03.01.2002 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: späteres Einverständnis) | 25.01.2002 | Ankündigung der Patenterteilung | Einspruch (Einsprüche) | 30.12.2002 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2003/12] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 02.11.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 31.10.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 31.10.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85a EPÜ 1973 | 15.03.2000 | AT   M01   Noch nicht entrichtet | 15.03.2000 | BE   M01   Noch nicht entrichtet | 15.03.2000 | CH   M01   Noch nicht entrichtet | 15.03.2000 | DK   M01   Noch nicht entrichtet | 15.03.2000 | ES   M01   Noch nicht entrichtet | 15.03.2000 | FI   M01   Noch nicht entrichtet | 15.03.2000 | GR   M01   Noch nicht entrichtet | 15.03.2000 | IE   M01   Noch nicht entrichtet | 15.03.2000 | LU   M01   Noch nicht entrichtet | 15.03.2000 | MC   M01   Noch nicht entrichtet | 15.03.2000 | NL   M01   Noch nicht entrichtet | 15.03.2000 | PT   M01   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | FR | 27.03.2002 | IT | 27.03.2002 | SE | 27.06.2002 | DE | 28.06.2002 | GB | 06.10.2002 | [2008/07] |
Frühere [2006/14] | FR | 27.03.2002 | |
SE | 27.06.2002 | ||
DE | 28.06.2002 | ||
GB | 06.10.2002 | ||
Frühere [2004/22] | SE | 27.06.2002 | |
DE | 28.06.2002 | ||
GB | 06.10.2002 | ||
Frühere [2003/30] | SE | 27.06.2002 | |
DE | 28.06.2002 | ||
Frühere [2002/37] | SE | 27.06.2002 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US1662310 (GEISTERT ALBERT G) [A] 1-6 * page 1, line 34 - line 105; figure - *; | [A]US2223395 (BUREN CHARLES J VAN) [A] 1-6 * page 1, column R, line 8 - page 2, column R, line 2 *; | [A]JPS55159215 ; | [A]JPS55159216 | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19810307), vol. 005, no. 036, Database accession no. (P - 051), & JP55159215 A 19801211 (NISSAN MOTOR CO LTD) [A] 1-6 * abstract * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19810307), vol. 005, no. 036, Database accession no. (P - 051), & JP55159216 A 19801211 (NISSAN MOTOR CO LTD) [A] 1-6 * abstract * | vom Anmelder | US4455802 | US5402615 | US3678634 | US4467577 |