EP0831487 - Abspielgerät für optische Platten [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 19.11.2004 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 05.09.2008 | Änderung - Vertreter | veröffentlicht am 08.10.2008 [2008/41] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Kabushiki Kaisha Kenwood 14-6 Dougenzaka 1-chome Shibuya-ku Tokyo / JP | [N/P] |
Frühere [1998/13] | Für alle benannten Staaten KABUSHIKI KAISHA KENWOOD 14-6 Dougenzaka 1-chome Shibuya-ku Tokyo / JP | Erfinder | 01 /
Goto, Soju No. 201 Dai 2 Kobayashiso, 6-8-1 Minamidaira Hino-shi, Tokyo / JP | [1998/13] | Vertreter | Leinweber & Zimmermann Patentanwalts-PartG mbB European Patent Attorneys Viktualienmarkt 8 80331 München / DE | [N/P] |
Frühere [2008/41] | Leinweber & Zimmermann European Patent Attorneys Patentanwälte Rosental 7 80331 München / DE | ||
Frühere [1998/13] | Patentanwälte Leinweber & Zimmermann Rosental 7 80331 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 97119660.5 | 29.10.1993 | [1998/13] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19920316444 | 30.10.1992 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 31644492 | JP19920316445 | 30.10.1992 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 31644592 | [1998/13] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0831487 | Datum: | 25.03.1998 | Sprache: | EN | [1998/13] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0831487 | Datum: | 02.05.2002 | [2002/18] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0831487 | Datum: | 14.01.2004 | Sprache: | EN | [2004/03] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 20.03.2002 | Klassifikation | IPC: | G11B27/036, G11B27/32, G11B27/34, G11B19/12, G11B33/10, G11B27/11, G11B27/10 | [2002/18] | CPC: |
G11B27/034 (EP,US);
G11B27/036 (EP,US);
G11B27/11 (EP,US);
G11B27/24 (EP,US);
G11B27/329 (EP,US);
G11B27/34 (EP,US);
G11B33/10 (EP,US);
G11B2220/2529 (EP,US);
G11B2220/2545 (EP,US);
|
Frühere IPC [1998/13] | G11B27/32, G11B27/34 | Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [1998/13] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Abspielgerät für optische Platten | [1998/13] | Englisch: | Optical disc player | [1998/13] | Französisch: | Lecteur de disque optique | [1998/13] | Prüfungsverfahren | 09.09.2002 | Prüfungsantrag gestellt [2002/46] | 11.06.2003 | Ankündigung der Patenterteilung | 22.09.2003 | Erteilungsgebühr entrichtet | 22.09.2003 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP93117623.4 / EP0595358 | Einspruch (Einsprüche) | 15.10.2004 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2005/01] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 10.11.1997 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 10.11.1997 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 10.11.1997 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 29.10.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 29.10.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 30.10.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 29.10.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 31.10.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 30.10.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]JPH02139782 ; | [A]JPH02187979 ; | [A]JPS63255889 ; | [PA]JPH04341990 ; | [A]EP0346979 (PHILIPS NV [NL]) [A] 1-4 * the whole document *; | [A]EP0399853 (SHARP KK [JP]) [A] 1,2,5 * figure 2; claims 1-3,6-15 *; | [A]EP0406021 (SHARP KK [JP]) [A] 1,2,5 * the whole document *; | [A]US5124963 (ANDO RYO [JP]) [A] 1,3,5 * column 4, line 44 - column 8, line 44; figure 8 *; | [PA]EP0535732 (KONINKL PHILIPS ELECTRONICS NV [NL]) [PA] 1-5 * the whole document * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19900814), vol. 14, no. 376, Database accession no. (P - 1092), & JP02139782 A 19900529 (SHARP CORP.) [A] 1,5 * abstract * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19901015), vol. 14, no. 472, Database accession no. (P - 1116), & JP02187979 A 19900724 (SHARP CORP.) [A] 1,5 * abstract * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19890217), vol. 13, no. 70, Database accession no. (P - 829), & JP63255889 A 19881024 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD) [A] 1 * abstract * | [PA] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19930415), vol. 17, no. 194, Database accession no. (P - 1522), & JP04341990 A 19921127 (SONY CORP.) [PA] 1 * abstract * |