blank Kurzhilfe
blank Wartungsmeldungen

Geplante Wartungsarbeiten

Regelmäßige Unterbrechungen:
zwischen 5.00 und 5.15 Uhr MEZ (Montag bis Sonntag).

Andere Unterbrechungen
Verfügbarkeit

2022.02.11

Mehr...
blank Kurzmeldungen

Kurzmeldungen

Lettland beteiligt sich am Vereinigten Register
Nähere Informationen zum Vereinigten Register finden Sie hier.

2025-04-16

Mehr...
blank Themenbezogene Links

Auszug aus dem europäischen Patentregister

EP Übersicht: EP0842910

EP0842910 - Bindemittel auf der Basis von Wasserglaslösung, Verfahren zu dessen Herstellung sowie dessen Verwendung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.]
StatusAnmeldung gilt als zurückgenommen
Status aktualisiert am  02.08.2002
Datenbank zuletzt aktualisiert am 26.04.2025
Letztes Ereignis   Tooltip11.07.2008Änderung - Vertreterveröffentlicht am 13.08.2008  [2008/33]
AnmelderFür alle benannten Staaten
Bayerisches Zentrum für Angewandte Energieforschung e.V. ZAE Bayern
Am Hubland
97074 Würzburg / DE
[1998/21]
Erfinder01 / Korder, Saschan
Sonnenbuck 7
91607 Gebsattel / DE
02 / Arduini-Schuster, Mariacarla
Theodor-Heuss-Strasse 3
97273 Kürnach / DE
03 / Kuhn, Joachim Dr.
Wölffelstrasse 4
97072 Würzburg / DE
04 / Tappert, Wolfgang
Zweierweg 6a
97074 Würzburg / DE
05 / Fricke, Jochen, Prof. Dr.
Paul-Ehrlich-Strasse 32
97218 Gerbrunn / DE
[1998/21]
VertreterGötz, Georg Alois, et al
Intellectual Property IP-GÖTZ
Patent- und Rechtsanwälte
Postfach 35 45
90017 Nürnberg / DE
[N/P]
Frühere [2008/33]Götz, Georg Alois, et al
Intellectual Property IP-GÖTZ Patent- und Rechtsanwälte Postfach 35 45
90017 Nürnberg / DE
Frühere [1998/21]Götz, Georg, Dipl.-Ing., et al
Götz, Küchler, Dameron Patent- und Rechtsanwälte Postfach 11 93 40
90103 Nürnberg / DE
Anmeldenummer, Anmeldetag97119708.211.11.1997
[1998/21]
Prioritätsnummer, PrioritätstagDE199614711114.11.1996         Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 19647111
[1998/21]
AnmeldespracheDE
VerfahrensspracheDE
VeröffentlichungArt: A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht 
Nr.:EP0842910
Datum:20.05.1998
Sprache:DE
[1998/21]
Art: A3 Recherchenbericht 
Nr.:EP0842910
Datum:16.12.1998
[1998/51]
Recherchenbericht(e)(Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am:EP02.11.1998
KlassifikationIPC:C04B12/04
[1998/21]
CPC:
C04B28/26 (EP); C04B12/04 (EP); C09D1/02 (EP);
C04B2111/00482 (EP); Y02W30/91 (EP)
C-Set:
C04B28/26, C04B14/062, C04B14/064, C04B40/0082 (EP);
C04B28/26, C04B14/062, C04B18/26, C04B40/0082 (EP);
C04B28/26, C04B14/062, C04B20/002, C04B40/0082 (EP);
C04B28/26, C04B14/062, C04B24/24, C04B40/0082 (EP)
Benannte VertragsstaatenAT,   CH,   DE,   ES,   FR,   GB,   IT,   LI [1999/34]
Frühere [1998/21]AT,  BE,  CH,  DE,  DK,  ES,  FI,  FR,  GB,  GR,  IE,  IT,  LI,  LU,  MC,  NL,  PT,  SE 
Bezeichnung der ErfindungDeutsch:Bindemittel auf der Basis von Wasserglaslösung, Verfahren zu dessen Herstellung sowie dessen Verwendung[1998/21]
Englisch:Binder based on waterglass solution, process for its preparation and its utilisation[1998/21]
Französisch:Liant à base d'une solution de verre soluble, procédé pour sa préparation et son utilisation[1998/21]
Prüfungsverfahren11.06.1999Prüfungsantrag gestellt  [1999/32]
17.06.1999Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: benannte Vertragsstaat(en)
13.01.2000Antrag auf beschleunigte Prüfung gestellt
27.01.2000Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: benannte Vertragsstaat(en) BE, DK, FI, GR, IE, LU, MC, NL, PT, SE
22.05.2001Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M02)
22.05.2001Entscheidung über den Antrag auf beschleunigte Prüfung - stattgegeben: Ja
31.07.2001Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung
26.09.2001Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja)
15.10.2001Ankündigung der Patenterteilung
28.01.2002Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit  [2002/38]
08.04.2002Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erteilungsgebühr/Druckkostengebühr nicht fristgerecht entrichtet  [2002/38]
Entrichtete GebührenJahresgebühr
08.10.1999Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03
14.11.2000Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04
02.08.2001Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05
Zuschlagsgebühr
Zuschlagsgebühr/Regel 85a EPÜ 1973
19.07.1999BE   M01   Noch nicht entrichtet
19.07.1999DK   M01   Noch nicht entrichtet
19.07.1999FI   M01   Noch nicht entrichtet
19.07.1999GR   M01   Noch nicht entrichtet
19.07.1999IE   M01   Noch nicht entrichtet
19.07.1999LU   M01   Noch nicht entrichtet
19.07.1999MC   M01   Noch nicht entrichtet
19.07.1999NL   M01   Noch nicht entrichtet
19.07.1999PT   M01   Noch nicht entrichtet
19.07.1999SE   M01   Noch nicht entrichtet
Ausschluss der ausschließlichen  Tooltip
Zuständigkeit des Einheitlichen
Patentgerichts
Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht.
Angeführte Dokumente:Recherche[X]US4078029  (YOSHIDA AKITOSHI, et al) [X] 1,9 * column 3 *;
 [X]GB2123711  (CITIZEN WATCH CO LTD) [X] 1,8,13,15 * ganzes Dokument *;
 [A]EP0206717  (NISSAN CHEMICAL IND LTD [JP]) [A] 1,13-15* page 5 - page 12; claims 1-9 *;
 [X]EP0295834  (MINNESOTA MINING & MFG [US]) [X] 1 * page 4; examples 5-42 *;
 [X]US5396749  (FUKUSHIMA TAKUO [JP]) [X] 1,11 * column 2 - column 3 *
Das EPA übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit von Daten, die aus anderen Behörden stammen, und schließt insbesondere jegliche Garantie dafür aus, dass solche Daten vollständig, aktuell oder für bestimmte Zwecke geeignet sind.