EP0845691 - Optisches Kabel mit rohrenförmiger metallischer Seele [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 05.09.2008 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 03.08.2018 | Änderung - Erlöschen in einem Vertragsstaat Staaten, in denen das Erlöschen rückgängig gemacht wurde: ES | veröffentlicht am 05.09.2018 [2018/36] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Prysmian Cavi e Sistemi Energia S.r.l. Viale Sarca 222 20126 Milano / IT | [2006/10] |
Frühere [2003/50] | Für alle benannten Staaten Pirelli & C. S.p.A. Via Gaetano Negri 10 20123 Milano / IT | ||
Frühere [2003/13] | Für alle benannten Staaten PIRELLI S.p.A. Viale Sarca, 222 20126 Milano / IT | ||
Frühere [1998/23] | Für alle benannten Staaten PIRELLI CAVI E SISTEMI S.p.A. Viale Sarca, 222 20126 Milano / IT | Erfinder | 01 /
Consonni, Enrico Via Luini, 66 Seregno (Milano) / IT | [1998/23] | Vertreter | Marchi, Massimo, et al Marchi & Partners S.r.l. Via Vittor Pisani, 13 20124 Milano / IT | [N/P] |
Frühere [2010/01] | Marchi, Massimo, et al Marchi & Partners S.r.l. Via Pirelli 19 20124 Milano / IT | ||
Frühere [2006/16] | Marchi, Massimo, et al Marchi & Partners S.r.l., Via Pirelli, 19 20124 Milano / IT | ||
Frühere [2006/10] | Checcacci, Giorgio, et al Porta, Checcacci & Associati S.p.A. Via Trebbia, 20 20135 Milano / IT | ||
Frühere [1998/23] | Giannesi, Pier Giovanni, et al Pirelli S.p.A. Direzione Proprietà Industriale Viale Sarca, 222 20126 Milano / IT | Anmeldenummer, Anmeldetag | 97120571.1 | 24.11.1997 | [1998/23] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | IT1996MI02494 | 29.11.1996 Ursprünglich veröffentlichtes Format: IT MI962494 | [1998/23] | Anmeldesprache | IT | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0845691 | Datum: | 03.06.1998 | Sprache: | EN | [1998/23] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0845691 | Datum: | 31.10.2007 | Sprache: | EN | [2007/44] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 20.02.1998 | Klassifikation | IPC: | G02B6/44 | [1998/23] | CPC: |
H04B10/50 (EP,US);
H04B1/62 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, ES, FR, GB, IT, NL, SE [1999/08] |
Frühere [1998/23] | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Optisches Kabel mit rohrenförmiger metallischer Seele | [1998/23] | Englisch: | Optical cable with tubular metal core | [1998/23] | Französisch: | Câble optique avec une ame tubulaire métallique | [1998/23] | Prüfungsverfahren | 27.11.1998 | Prüfungsantrag gestellt [1999/04] | 04.06.2004 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 06.10.2004 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 29.12.2005 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 08.06.2006 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 06.06.2007 | Ankündigung der Patenterteilung | 14.09.2007 | Erteilungsgebühr entrichtet | 14.09.2007 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 01.08.2008 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2008/41] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 04.11.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 03.11.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 22.11.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 25.11.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 21.11.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 22.11.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 29.11.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 27.11.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | NL | 31.10.2007 | SE | 31.01.2008 | [2018/36] |
Frühere [2018/28] | ES | 31.10.2007 | |
NL | 31.10.2007 | ||
SE | 31.01.2008 | ||
Frühere [2008/23] | NL | 31.10.2007 | |
SE | 31.01.2008 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [AD]GB2029047 (KOKUSAI DENSHIN DENWA CO LTD); | [AD]US4239336 (PARFREE COLIN S [GB], et al); | [AD]EP0023154 (PIRELLI GENERAL PLC [GB]); | [AD]US4371234 (PARFREE COLIN S [GB], et al); | [AD]GB2176905 (STC PLC); | [A]EP0313896 (KABELMETAL ELECTRO GMBH [DE]) [A] 1,15-17 * figure -; claim - *; | [AX]US5143274 (LAUPRETRE JEAN-JACQUES [FR], et al) [A] 1-3,5,7,9,11,21 * figure -; claim - * [X] 18; | [AD]GB2253717 (ASS ELECT IND [GB]); | [A]US5238172 (LE DAVAY LOUIS [FR]) [A] 1,37 * figure -; claim - *; | [AD]US5263239 (ZIEMEK GERHARD [DE]); | [A]EP0727274 (NIPPON KOKAN KK [JP]) [A] 1 * figure -; claim - *; | [A]EP0727679 (NIPPON KOKAN KK [JP]) [A] 1,2,7,8,18,21,22,37 * figure -; claim - * |