Benannte Vertragsstaaten | DE | | IT | | Prüfungsverfahren | 25.07.2002 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet
[2003/01] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 24.11.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 24.11.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85a EPÜ 1973 | 15.02.2000 | AT   M01  
Noch nicht entrichtet | 15.02.2000 | BE   M01  
Noch nicht entrichtet | 15.02.2000 | CH   M01  
Noch nicht entrichtet | 15.02.2000 | DK   M01  
Noch nicht entrichtet | 15.02.2000 | ES   M01  
Noch nicht entrichtet | 15.02.2000 | FI   M01  
Noch nicht entrichtet | 15.02.2000 | FR   M01  
Noch nicht entrichtet | 15.02.2000 | GB   M01  
Noch nicht entrichtet | 15.02.2000 | GR   M01  
Noch nicht entrichtet | 15.02.2000 | IE   M01  
Noch nicht entrichtet | 15.02.2000 | LU   M01  
Noch nicht entrichtet | 15.02.2000 | MC   M01  
Noch nicht entrichtet | 15.02.2000 | NL   M01  
Noch nicht entrichtet | 15.02.2000 | PT   M01  
Noch nicht entrichtet | 15.02.2000 | SE   M01  
Noch nicht entrichtet | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.11.2001 | 05   M06  
Noch nicht entrichtet | INPADOC-Daten Tooltip | Das EPA übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit von Rechtsstandsdaten, die sich auf die Post-Grant-Phase beziehen, und haftet somit insbesondere nicht für deren Vollständigkeit, Aktualität oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Verbindliche Auskünfte erhalten Sie bei den jeweiligen nationalen Patentbehörden. | Datum des Ereignisses: | 02.01.2003 | | Beschreibung des Ereignisses: | APPLICATION DEEMED TO BE WITHDRAWN | Effective DATE: | 20020601 | | Datum des Ereignisses: | 02.06.1999 | | Beschreibung des Ereignisses: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Kind Code of Ref Document: | A1 | Designated State(s): | DE IT | | Datum des Ereignisses: | 02.06.1999 | | Beschreibung des Ereignisses: | REQUEST FOR EXTENSION OF THE EUROPEAN PATENT | Free Format Text: | AL;LT;LV;MK;RO;SI | | Datum des Ereignisses: | 26.01.2000 | | Beschreibung des Ereignisses: | REQUEST FOR EXAMINATION FILED | Effective DATE: | 19991124 | | Datum des Ereignisses: | 16.02.2000 | | Beschreibung des Ereignisses: | DESIGNATION FEES PAID | Free Format Text: | DE IT | | Datum des Ereignisses: | 31.10.2001 | | Beschreibung des Ereignisses: | FIRST EXAMINATION REPORT DESPATCHED | Effective DATE: | 20010913 | | Datum des Ereignisses: | 16.04.1999 | | Beschreibung des Ereignisses: | PUBLIC REFERENCE MADE UNDER ARTICLE 153(3) EPC TO A PUBLISHED INTERNATIONAL APPLICATION THAT HAS ENTERED THE EUROPEAN PHASE | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009012 | | Datum des Ereignisses: | 15.11.2002 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: THE APPLICATION IS DEEMED TO BE WITHDRAWN | |