Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | JPH10181081 | Globale Akte | 07.07.1998 | A | Prioritätsnummer | Datum | JP34406496 | 24.12.1996 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | EP0850769 | Globale Akte | 05.12.2007 | B1 | EP0850769 | 07.02.2001 | A3 | EP0850769 | 01.07.1998 | A2 | Prioritätsnummer | Datum | JP34406496 | 24.12.1996 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | DE69738346T | 13.11.2008 | T2 | DE69738346D1 | 17.01.2008 | D1 | Prioritätsnummer | Datum | JP34406496 | 24.12.1996 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | US6266077 | 24.07.2001 | B1 | Prioritätsnummer | Datum | JP34406496 | 24.12.1996 |