EP0850769 - Kompensationsverfahren für Outputvariationen für einen Druckkopf [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 10.10.2008 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 10.10.2008 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 12.11.2008 [2008/46] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Oki Data Corporation 11-22, Shibaura 4-chome, Minato-ku Tokyo 108-8551 / JP | [N/P] |
Frühere [2007/49] | Für alle benannten Staaten Oki Data Corporation 11-22, Shibaura 4-Chome, Minato-ku Tokyo 108-8551 / JP | ||
Frühere [1998/27] | Für alle benannten Staaten Oki Data Corporation 11-22, Shibaura 4-Chome, Minato-ku Tokyo 108 / JP | Erfinder | 01 /
Kamimura, Katsuya, c/o Oki Data Corporation 11-22, Shibaura 4-chome, Minato-ku Tokyo 108 / JP | [1998/27] | Vertreter | Böck, Bernhard advotec. Patent- und Rechtsanwälte Widenmayerstrasse 4 80538 München / DE | [2008/28] |
Frühere [2007/28] | Böck, Bernhard Böck, Tappe, v.d. Steinen, Weigand Patent- und Rechtsanwälte Sollner Strasse 38 81479 München / DE | ||
Frühere [1998/27] | Kirschner, Klaus Dieter, Dipl.-Phys. Patentanwalt, Sollner Strasse 38 81479 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 97122453.0 | 18.12.1997 | [1998/27] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19960344064 | 24.12.1996 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 34406496 | [1998/27] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0850769 | Datum: | 01.07.1998 | Sprache: | EN | [1998/27] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0850769 | Datum: | 07.02.2001 | [2001/06] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0850769 | Datum: | 05.12.2007 | Sprache: | EN | [2007/49] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 21.12.2000 | Klassifikation | IPC: | B41J2/447, G06K15/12 | [2001/06] | CPC: |
H04N1/4005 (EP,US);
B41J2/45 (EP,US);
G06K15/1247 (EP,US);
H04N1/40031 (EP,US);
H04N1/4015 (EP,US)
|
Frühere IPC [1998/27] | B41J2/447 | Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [2001/43] |
Frühere [1998/27] | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Kompensationsverfahren für Outputvariationen für einen Druckkopf | [1998/27] | Englisch: | Method of compensating for output variations in a printing head | [1998/27] | Französisch: | Méthode de compensation de variations output pour une tête d'impression | [1998/27] | Prüfungsverfahren | 24.07.2001 | Prüfungsantrag gestellt [2001/39] | 21.07.2004 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 31.01.2005 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 23.08.2005 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 27.12.2005 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 09.01.2007 | Absage der mündlichen Verhandlung die für den 16.01.2007 geplant war | 09.01.2007 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | 16.01.2007 | Termin der mündlichen Verhandlung (abgesagt) | 31.05.2007 | Ankündigung der Patenterteilung | 02.10.2007 | Erteilungsgebühr entrichtet | 02.10.2007 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 08.09.2008 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2008/46] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.12.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 28.12.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 31.12.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 30.12.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 30.12.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 30.12.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 28.12.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 21.12.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US4941004 (PHAM HIEU T [US], et al) [A] 6,17,33,36* column 7, line 55 - column 8, line 33 *; | [XA]US5200765 (TAI HWAI-TZUU [US]) [X] 1,7,23,25,28,30,33-35 * column 10, line 1 - column 12, line 7; figure 2 * [A] 10,17; | [XA]EP0629974 (XEIKON NV [BE]) [X] 1,7-9,23,25-28,30-35,37,38 * column 2, line 17 - column 5, line 16; figure 3 * * column 14, line 3 - column 18, line 38 * [A] 10,17 |