EP0850802 - Veränderungseinrichtung von der Neigung von Kraftfahrzeugscheinwerfern [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 30.06.2000 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 30.06.2000 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 16.08.2000 [2000/33] | Anmelder | Für alle benannten Staaten FIAT AUTO S.p.A. Corso Giovanni Agnelli 200 10135 Torino / IT | [1998/27] | Erfinder | 01 /
Andronaco, Carmelo Via Rivalta, 7 10040 Volvera (Torino) / IT | [1998/27] | Vertreter | Serra, Francesco, et al Jacobacci & Partners S.p.A. Corso Emilia, 8 10152 Torino / IT | [N/P] |
Frühere [1998/27] | Serra, Francesco, et al c/o JACOBACCI & PERANI S.p.A. Corso Regio Parco, 27 10152 Torino / IT | Anmeldenummer, Anmeldetag | 97122488.6 | 19.12.1997 | [1998/27] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | IT1996TO01088 | 27.12.1996 Ursprünglich veröffentlichtes Format: IT TO961088 | [1998/27] | Anmeldesprache | IT | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0850802 | Datum: | 01.07.1998 | Sprache: | EN | [1998/27] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0850802 | Datum: | 02.06.1999 | [1999/22] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 21.04.1999 | Klassifikation | IPC: | B60Q1/076 | [1998/27] | CPC: |
B60Q1/076 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | (deleted) [2000/07] |
Frühere [1998/27] | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Veränderungseinrichtung von der Neigung von Kraftfahrzeugscheinwerfern | [1998/27] | Englisch: | A device for varying the attitude of the front headlamps of motor vehicles, particularly motor cars | [1998/27] | Französisch: | Dispositif de changement de l'inclinaison des phares d'un véhicule | [1998/27] | Prüfungsverfahren | 03.12.1999 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2000/33] | 20.03.2000 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2000/33] | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85a EPÜ 1973 | 11.01.2000 | AT   M01   Noch nicht entrichtet | 11.01.2000 | BE   M01   Noch nicht entrichtet | 11.01.2000 | CH   M01   Noch nicht entrichtet | 11.01.2000 | DE   M01   Noch nicht entrichtet | 11.01.2000 | DK   M01   Noch nicht entrichtet | 11.01.2000 | ES   M01   Noch nicht entrichtet | 11.01.2000 | FI   M01   Noch nicht entrichtet | 11.01.2000 | FR   M01   Noch nicht entrichtet | 11.01.2000 | GB   M01   Noch nicht entrichtet | 11.01.2000 | GR   M01   Noch nicht entrichtet | 11.01.2000 | IE   M01   Noch nicht entrichtet | 11.01.2000 | IT   M01   Noch nicht entrichtet | 11.01.2000 | LU   M01   Noch nicht entrichtet | 11.01.2000 | MC   M01   Noch nicht entrichtet | 11.01.2000 | NL   M01   Noch nicht entrichtet | 11.01.2000 | PT   M01   Noch nicht entrichtet | 11.01.2000 | SE   M01   Noch nicht entrichtet | Zuschlagsgebühr/Regel 85b EPÜ 1973 | 11.01.2000 | M01   Noch nicht entrichtet | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.12.1999 | 03   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]EP0171318 (MANZONI) [X] 1-4 * page 10, line 20 - line 30; figure 14; claim 11 *; | [X]EP0430760 (VALEO ELECTRONIQUE) [X] 1-4 * column 5, line 42 - column 6, line 33; figure 3 *; | [A]FR2620529 (NEIMAN) [A] 1-4 * figures 6,11,12; claims 1-5 * |