EP0808978 - Kraftfahrzeugtürverschluss [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 08.02.2002 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.02.2002 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 27.03.2002 [2002/13] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Delphi Technologies, Inc. PO Box 5052 Troy, MI 48007 / US | [2000/48] |
Frühere [1997/48] | Für alle benannten Staaten GENERAL MOTORS CORPORATION General Motors Building 3044 West Grand Boulevard Detroit Michigan 48202 / US | Erfinder | 01 /
Paulik, Jiri 1878 Graefield Birmingham, Michigan 48009 / US | 02 /
Carter, Eluid David 1025 Field Detroit, Michigan 48214 / US | 03 /
Paulik, Rita Margarete 1878 Graefield Birmingham, Michigan 48009 / US | 04 /
Johnson, Joseph Michael 13337 Victoria Huntington Woods, Michigan 48070 / US | 05 /
Ciavaglia, Michael Antonio 1121 North York Dearborn, Michigan 48128 / US | [1997/48] | Vertreter | Denton, Michael John, et al Delphi France SAS Bât. le Raspail - ZAC Paris Nord 2 22, avenue des Nations CS 65059 Villepinte 95972 Roissy CDG Cedex / FR | [N/P] |
Frühere [1997/48] | Denton, Michael John, et al Delphi Automotive Systems Centre Technique Paris 117 avenue des Nations B.P. 60059 95972 Roissy Charles de Gaulle Cedex / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 97201171.2 | 21.04.1997 | [1997/48] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19960652017 | 21.05.1996 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 652017 | [1997/48] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0808978 | Datum: | 26.11.1997 | Sprache: | EN | [1997/48] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0808978 | Datum: | 16.12.1998 | [1998/51] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 29.10.1998 | Klassifikation | IPC: | E05B65/32, E05B17/00 | [1998/50] | CPC: |
E05B77/38 (EP,US);
E05B77/40 (EP,US);
E05C3/26 (KR);
E05B15/0046 (EP,US);
E05B2015/165 (EP,US);
E05B85/243 (EP,US);
|
Frühere IPC [1997/48] | E05B65/32 | Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT [1997/48] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Kraftfahrzeugtürverschluss | [1997/48] | Englisch: | Vehicle closure latch | [1997/48] | Französisch: | Fermeture pour porte de véhicule automobile | [1997/48] | Prüfungsverfahren | 16.06.1999 | Prüfungsantrag gestellt [1999/33] | 04.05.2001 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 15.09.2001 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2002/13] | 23.10.2001 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2002/13] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 03.05.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 02.05.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 02.05.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [YD]US5348357 (KONCHAN JEFFREY L [US], et al) [YD] 1-5 * figure 7; claims 1,2 *; | [Y]DE2006180 (W MOERES) [Y] 1-5 * the whole document *; | [A]JPH04161579 | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19920922), vol. 16, no. 456, & JP04161579 A 19920604 (MITSUI MINING) [A] 1 * abstract * |