EP0829383 - Sperrbares Stellglied für einen Stabilisator [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 05.04.2002 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 05.04.2002 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 22.05.2002 [2002/21] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Delphi Technologies, Inc. PO Box 5052 Troy, MI 48007 / US | [2000/48] |
Frühere [1998/12] | Für alle benannten Staaten GENERAL MOTORS CORPORATION General Motors Building 3044 West Grand Boulevard Detroit Michigan 48202 / US | Erfinder | 01 /
Jensen, Eric Lee 165 Manor Lane Dayton, Ohio 45429 / US | 02 /
Fehring, John David 161 Edwards Road Waynesville, Ohio 45068 / US | 03 /
Kruckemeyer, William Charles 2935 Tara Trail Beavercreek, Ohio 45434 / US | [1998/12] | Vertreter | Denton, Michael John, et al Delphi France SAS Bât. le Raspail - ZAC Paris Nord 2 22, avenue des Nations CS 65059 Villepinte 95972 Roissy CDG Cedex / FR | [N/P] |
Frühere [1998/12] | Denton, Michael John, et al Delphi Automotive Systems Centre Technique Paris 117 avenue des Nations B.P. 60059 95972 Roissy Charles de Gaulle Cedex / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 97202553.0 | 20.08.1997 | [1998/12] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19960724289 | 16.09.1996 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 724289 | [1998/12] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0829383 | Datum: | 18.03.1998 | Sprache: | EN | [1998/12] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0829383 | Datum: | 14.04.1999 | [1999/15] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 25.02.1999 | Klassifikation | IPC: | B60G21/055 | [1998/12] | CPC: |
F16F9/46 (EP,US);
B60G21/0556 (EP,US);
B60G2202/135 (EP,US);
B60G2202/413 (EP,US);
B60G2202/42 (EP,US);
B60G2206/40 (EP,US);
B60G2400/104 (EP,US);
B60G2400/204 (EP,US);
B60G2500/20 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [1999/52] |
Frühere [1998/12] | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Sperrbares Stellglied für einen Stabilisator | [1998/12] | Englisch: | Latchable stabiliser bar actuator | [1998/12] | Französisch: | Actionneur verrouillable pour barre stabilisatrice | [1998/12] | Prüfungsverfahren | 14.10.1999 | Prüfungsantrag gestellt [1999/49] | 29.06.2001 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 10.11.2001 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2002/21] | 19.12.2001 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2002/21] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 31.08.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 31.08.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 31.08.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]FR1095506 (ALLINQUANT) [A] 1-3 * figure - *; | [A]DE2849015 (DAIMLER BENZ AG) [A] 1 * figure - *; | [A]EP0218120 (TOYOTA MOTOR CO LTD [JP]) [A] 1 * figure 20 *; | [YA]EP0285909 (BOSCH GMBH ROBERT [DE]) [Y] 1 * abstract * [A] 2,3; | [A]US4828283 (ISHII KATSUMI [JP], et al) [A] 1 * figures 6,7,9 *; | [A]DE4008324 (BOGE) [A] 1,2* figure 1 *; | [A]FR2697474 (RENAULT [FR]) [A] 1 * figures 1,2 *; | [Y]US5505480 (PASCARELLA ROBERT J [US]) [Y] 1 * column A; figure - * |