EP0908325 - Verbesserte Wiedergabe von Bildern mit kontinuierlichen Tönen durch Verringerung der Gruppierung von Halbtonpunkten [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 12.12.2003 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 19.01.2004 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat | veröffentlicht am 03.03.2004 [2004/10] | Anmelder | Für alle benannten Staaten AGFA-GEVAERT Septestraat 27 2640 Mortsel / BE | [2003/06] |
Frühere [2002/08] | Für alle benannten Staaten Agfa-Gevaert Septestraat 27 2640 Mortsel / BE | ||
Frühere [1999/15] | Für alle benannten Staaten AGFA-GEVAERT N.V. Septestraat 27 2640 Mortsel / BE | Erfinder | 01 /
Horsten, Bart, c/o Agfa Gevaert N.V. IIE 3800, Septestraat 27 2640 Mortsel / BE | 02 /
Delabastita, Paul, c/o Agfa Gevaert N.V. IIE 3800, Septestraat 27 2640 Mortsel / BE | 03 /
Bosschaerts, Jacobus, c/o Agfa Gevaert N.V. IIE 3800, Septestraat 27 2640 Mortsel / BE | 04 /
Schellekens, Luc, c/o Agfa Gevaert N.V. IIE 3800, Septestraat 27 2640 Mortsel / BE | [1999/15] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 97203139.7 | 09.10.1997 | [1999/15] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0908325 | Datum: | 14.04.1999 | Sprache: | EN | [1999/15] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0908325 | Datum: | 05.02.2003 | Sprache: | EN | [2003/06] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 19.03.1998 | Klassifikation | IPC: | B41M5/26, G03C1/00 | [1999/15] | CPC: |
G03C1/00 (EP);
G03C1/4989 (EP);
G03F5/00 (EP);
G03F7/20 (EP);
H04N1/4051 (EP);
B41M5/26 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | BE, DE, FR, GB [1999/52] |
Frühere [1999/15] | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verbesserte Wiedergabe von Bildern mit kontinuierlichen Tönen durch Verringerung der Gruppierung von Halbtonpunkten | [1999/15] | Englisch: | Improved rendering of continuous tone images by reducing clustering of halftone dots | [1999/15] | Französisch: | Rendu amélioré d'images à tonalités continues par réduction du regroupement des points de demi-teinte | [1999/15] | Prüfungsverfahren | 14.10.1999 | Prüfungsantrag gestellt [1999/49] | 27.09.2000 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 23.03.2001 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 01.02.2002 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 15.05.2002 | Erteilungsgebühr entrichtet | 15.05.2002 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 24.05.2002 | Ankündigung der Patenterteilung | Einspruch (Einsprüche) | 06.11.2003 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2004/05] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 02.11.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 31.10.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 31.10.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 31.10.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | BE | 05.02.2003 | [2004/10] | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]EP0687102 (DAINIPPON SCREEN MFG. CO.) [A] 1 * column 1, line 54 - column 2, line 36 *; | [DA]EP0734147 (AGFA-GEVAERT AG) [DA] 1 * column 2, line 22 - column 3, line 17 * |