EP0926584 - System zur Steuerung der Anwendung von Software [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 21.07.2000 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 28.08.2009 | Änderung - Vertreter | veröffentlicht am 30.09.2009 [2009/40] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Irdeto B.V. Jupiterstraat 42 2132 HD Hoofddorp / NL | [N/P] |
Frühere [1999/26] | Für alle benannten Staaten IRDETO B.V. Jupiterstraat 42 2132 HD Hoofddorp / NL | Erfinder | 01 /
Becker, Johannes, Antonius, Hendricus, Maria Montebello Apartment Homes, 13024 NE 121st Lane Apartment No H304, Kirkland WA 98034 / US | [1999/26] | Vertreter | de Vries, Johannes Hendrik Fokke De Vries & Metman Overschiestraat 180 1062 XK Amsterdam / NL | [2009/40] |
Frühere [1999/26] | de Vries, Johannes Hendrik Fokke De Vries & Metman, Overschiestraat 184 N 1062 XK Amsterdam / NL | Anmeldenummer, Anmeldetag | 97203666.9 | 24.11.1997 | [1999/26] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0926584 | Datum: | 30.06.1999 | Sprache: | EN | [1999/26] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 29.04.1998 | Klassifikation | IPC: | G06F1/00 | [1999/26] | CPC: |
G06F21/101 (EP);
G06F2221/2135 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | (deleted) [2000/10] |
Frühere [1999/26] | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | System zur Steuerung der Anwendung von Software | [1999/26] | Englisch: | System for controlling the use of a software item | [1999/26] | Französisch: | Système de contrôle de l'utilisation d'un logiciel | [1999/26] | Prüfungsverfahren | 01.07.1999 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2000/36] | 17.04.2000 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2000/36] | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85a EPÜ 1973 | 08.02.2000 | AT   M01   Noch nicht entrichtet | 08.02.2000 | BE   M01   Noch nicht entrichtet | 08.02.2000 | CH   M01   Noch nicht entrichtet | 08.02.2000 | DE   M01   Noch nicht entrichtet | 08.02.2000 | DK   M01   Noch nicht entrichtet | 08.02.2000 | ES   M01   Noch nicht entrichtet | 08.02.2000 | FI   M01   Noch nicht entrichtet | 08.02.2000 | FR   M01   Noch nicht entrichtet | 08.02.2000 | GB   M01   Noch nicht entrichtet | 08.02.2000 | GR   M01   Noch nicht entrichtet | 08.02.2000 | IE   M01   Noch nicht entrichtet | 08.02.2000 | IT   M01   Noch nicht entrichtet | 08.02.2000 | LU   M01   Noch nicht entrichtet | 08.02.2000 | MC   M01   Noch nicht entrichtet | 08.02.2000 | NL   M01   Noch nicht entrichtet | 08.02.2000 | PT   M01   Noch nicht entrichtet | 08.02.2000 | SE   M01   Noch nicht entrichtet | Zuschlagsgebühr/Regel 85b EPÜ 1973 | 08.02.2000 | M01   Noch nicht entrichtet | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.11.1999 | 03   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]GB2154344 (NAT RES DEV) [A] 3,6 * the whole document *; | [A]WO9013865 (SOFTEL INC [US]); | [YA]WO9301550 (INFOLOGIC SOFTWARE INC [US]) [Y] 4 * abstract * * page 1, paragraph 2 * * page 2, paragraph 3 * * page 7, paragraph L - page 8, paragraph 2 * * claims 4,16-19,23,24,26,29 * [A] 5; | [Y]US5291598 (GRUNDY GREGORY [AU]) [Y] 2,3 * column W *; | [XY]EP0778512 (SUN MICROSYSTEMS INC [US]) [X] 1 * the whole document * [Y] 2-4; | [A]EP0803789 (EUROP COMPUTER IND RES [DE]) |