EP0788076 - Frankiermaschine und Verfahren zum Erzeugen von Frankierzeichen auf Postsendungen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgewiesen Status aktualisiert am 10.09.2010 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 10.09.2010 | Zurückweisung der Anmeldung | veröffentlicht am 13.10.2010 [2010/41] | Anmelder | Für alle benannten Staaten NEOPOST LIMITED South Street Romford Essex RM1 2AR / GB | [N/P] |
Frühere [1997/32] | Für alle benannten Staaten NEOPOST LIMITED South Street Romford, Essex RM1 2AR / GB | Erfinder | 01 /
Herbert, Raymond John Stirling Avenue Leigh-on-Sea, Essex SS9 3PP / GB | [1997/32] | Vertreter | David, Alain, et al Cabinet Beau de Loménie 158, rue de l'Université 75340 Paris Cedex 07 / FR | [N/P] |
Frühere [2009/24] | David, Alain, et al Cabinet Beau de Loménie 158, rue de l'Université 75340 Paris Cedex 07 / FR | ||
Frühere [2001/26] | Boden, Keith McMurray, et al Fry Heath & Spence The Old College 53 High Street Horley Surrey RH6 7BN / GB | ||
Frühere [2001/23] | Hutchins, Michael Richard, et al HUGHES CLARK & CO, 114/118 Southampton Row London WC1B 5AA / GB | ||
Frühere [1997/32] | Loughrey, Richard Vivian Patrick, et al HUGHES CLARK & CO 114-118 Southampton Row London WC1B 5AA / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 97300580.4 | 29.01.1997 | [1997/32] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | GB19960001897 | 31.01.1996 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 9601897 | [1997/32] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0788076 | Datum: | 06.08.1997 | Sprache: | EN | [1997/32] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0788076 | Datum: | 03.05.2000 | [2000/18] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 21.03.2000 | Klassifikation | IPC: | G07B17/00 | [1997/32] | CPC: |
G07B17/00508 (EP,US);
G07B2017/00637 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | CH, DE, FR, GB, LI [1997/32] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Frankiermaschine und Verfahren zum Erzeugen von Frankierzeichen auf Postsendungen | [1997/32] | Englisch: | Postage meter and method of forming franking indicia on mail | [1997/32] | Französisch: | Machine d'affranchissement et procédé pour réaliser les indices posteaux sur du courrier | [1997/32] | Prüfungsverfahren | 01.11.2000 | Prüfungsantrag gestellt [2001/01] | 09.11.2006 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 02.07.2007 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen | 12.09.2007 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 04.05.2010 | Absage der mündlichen Verhandlung die für den 09.06.2010 geplant war | 25.05.2010 | Absendung der Mitteilung über die Zurückweisung der Anmeldung. Grund: Sachprüfung [2010/41] | 04.06.2010 | Anmeldung zurückgewiesen, Datum der Rechtswirksamkeit [2010/41] | 09.06.2010 | Termin der mündlichen Verhandlung (abgesagt) | Antrag auf Weiterbehandlung für: | 04.09.2007 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 04.09.2007 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 27.09.2007 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 25.01.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 25.01.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 25.01.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 23.01.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 23.01.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 27.01.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 25.01.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 19.01.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 11.01.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 | 14.01.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 12 | 28.03.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 13 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.01.2010 | 14   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]EP0480749 (ALCATEL BUSINESS SYSTEMS [GB]) [Y] 1-8 * abstract * * column 2, line 23 - column 3, line 2 * * column 7, line 9 - line 26 * * column 10, line 52 - column 11, line 30 * * figures 1,3,9 *; | [Y]GB2161752 (HEIDELBERGER DRUCKMASCH AG) [Y] 1-8 * abstract * * page 1, line 79 - line 127 * * figure 1 *; | [A]JPS5775897 | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19820824), vol. 006, no. 161, Database accession no. (M - 151), & JP57075897 A 19820512 (HOSOKAWA KATSUPANSHIYO:KK) [A] 1-4,6-8 * abstract * * figure 1 * |