EP0798314 - Entgasung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 04.10.2002 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 04.10.2002 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 20.11.2002 [2002/47] | Anmelder | Für alle benannten Staaten NOVA CHEMICALS (INTERNATIONAL) S.A. Route de la Glane 107, P.O. Box 76 1752 Villars-sur-Glane 1 / CH | [N/P] |
Frühere [1997/40] | Für alle benannten Staaten Nova Chemicals (International) S.A. Route de la Glane 107, P.O. Box 76 1752 Villars-sur-Glane 1 / CH | Erfinder | 01 /
Krupinski, Steven 68 North Main Street West Boylston, MA 01583 / US | 02 /
McQueen, James T. 130 Bryant Road Jaffrey, New Hampshire 03452 / US | [1997/40] | Vertreter | Harrison, David Christopher, et al Mewburn Ellis LLP City Tower 40 Basinghall Street London EC2V 5DE / GB | [N/P] |
Frühere [1997/40] | Harrison, David Christopher, et al MEWBURN ELLIS York House 23 Kingsway London WC2B 6HP / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 97301061.4 | 19.02.1997 | [1997/40] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19960623228 | 28.03.1996 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 623228 | [1997/40] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0798314 | Datum: | 01.10.1997 | Sprache: | EN | [1997/40] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0798314 | Datum: | 28.11.2001 | Sprache: | EN | [2001/48] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 21.07.1997 | Klassifikation | IPC: | C08F6/28 | [1997/40] | CPC: |
C08F6/28 (EP,US);
C08F6/001 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, NL [1997/40] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Entgasung | [1997/40] | Englisch: | Devolatilization | [1997/40] | Französisch: | Dégazage | [1997/40] | Prüfungsverfahren | 28.10.1997 | Prüfungsantrag gestellt [1997/52] | 28.05.1998 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 21.08.1998 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 05.03.1999 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 09.07.1999 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 02.03.2000 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 07.07.2000 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 06.04.2001 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 28.05.2001 | Ankündigung der Patenterteilung | 20.08.2001 | Erteilungsgebühr entrichtet | 20.08.2001 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 29.08.2002 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2002/47] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 10.02.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 11.02.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 15.02.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]EP0233661 (STAMICARBON [NL]) [A] * abstract *; | [X]EP0371230 (WERNER & PFLEIDERER [DE]) [X] 1-15 * abstract *; | [Y]DE4109527 (TOYO ENGINEERING CORP [JP]) [Y] 1-15 * abstract * * page 2, line 47 - page 3, line 39 *; | [DX]US5102591 (HASSON ALEXANDROS [US], et al) [DX] 1-15 * abstract * * column 2, line 53 - line 68 * * column 6, line 41 - line 49 *; | [Y]US5350813 (SKILBECK JOHN P [US]) [Y] 1-15 * abstract * * column 3, line 40 - column 5, line 45 *; | [A]US5442041 (MALLIKARJUN RAMESH [US], et al) [A] * abstract * |