EP0870753 - Verfahren zum Herstellen von Methacrylsäureestern [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 04.12.1998 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 04.12.1998 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 20.01.1999 [1999/03] | Anmelder | Für alle benannten Staaten IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC Imperial Chemical House, Millbank London SW1P 3JF / GB | [1998/42] | Vertreter | Nevard, Edward John, et al Intellectual Property Department, ICI Materials, P.O. Box 90, Wilton Middlesbrough, Cleveland TS90 8JE / GB | [N/P] |
Frühere [1998/42] | Nevard, Edward John, et al Intellectual Property Department, ICI Materials, P.O. Box 90, Wilton Middlesbrough, Cleveland TS90 8JE / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 97302326.0 | 04.04.1997 | [1998/42] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0870753 | Datum: | 14.10.1998 | Sprache: | EN | [1998/42] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 15.09.1997 | Klassifikation | IPC: | C07C67/38, C07C69/54 | [1998/42] | CPC: |
C07C67/38 (EP,US)
| C-Set: |
C07C67/38, C07C69/54 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | GB [1998/42] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren zum Herstellen von Methacrylsäureestern | [1998/42] | Englisch: | A process for the preparation of methacrylate esters | [1998/42] | Französisch: | Procédé de préparation d'esters méthacryliques | [1998/42] | Prüfungsverfahren | 05.08.1998 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [1999/03] | 24.08.1998 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: A.91(5) [1999/03] |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [DA]EP0533291 (SHELL INT RESEARCH [NL]) [DA] 1 * the whole document *; | [A]EP0539628 (SHELL INT RESEARCH [NL]) [A] 1* the whole document * |