EP0817069 - Verfahren und Vorrichtung für einen Kohärenzumwandler mit begrenztem Speicher zur Verbindung von Rechnersystem-Kohärenzdomänen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 05.03.2004 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 11.01.2008 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: IT | veröffentlicht am 13.02.2008 [2008/07] | Anmelder | Für alle benannten Staaten SUN MICROSYSTEMS, INC. 4150 Network Circle Santa Clara, California 95054 / US | [N/P] |
Frühere [2003/17] | Für alle benannten Staaten Sun Microsystems, Inc. 4150 Network Circle Santa Clara, California 95054 / US | ||
Frühere [1998/02] | Für alle benannten Staaten SUN MICROSYSTEMS, INC. 2550 Garcia Avenue Mountain View, California 94043-1100 / US | Erfinder | 01 /
Hagersten, Erik E 3451 Cork Oak Way Palo Alto CA 94043 / US | 02 /
Hill, Mark Donald 2124 Chamberlain Avenue Madison WI 53705 / US | 03 /
Wood, David A 2115 Bascon Street Madison WI 53705 / US | [2003/33] |
Frühere [1998/02] | 01 /
Hagerstein, Erik E 3451 Cork Oak Way Palo Alto CA 94043 / US | ||
02 /
Hill, Mark Donald 2124 Chamberlain Avenue Madison WI 53705 / US | |||
03 /
Wood, David A 2115 Bascon Street Madison WI 53705 / US | Vertreter | Turner, James Arthur, et al D Young & Co LLP 120 Holborn London EC1N 2DY / GB | [N/P] |
Frühere [1998/02] | Turner, James Arthur, et al D. Young & Co., 21 New Fetter Lane London EC4A 1DA / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 97304526.3 | 25.06.1997 | [1998/02] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19960677014 | 01.07.1996 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 677014 | [1998/02] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0817069 | Datum: | 07.01.1998 | Sprache: | EN | [1998/02] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0817069 | Datum: | 02.05.2003 | Sprache: | EN | [2003/18] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 05.11.1997 | Klassifikation | IPC: | G06F12/08 | [1998/02] | CPC: |
G06F12/0813 (EP,US);
G06F12/082 (EP,US);
G06F12/0826 (EP,US);
G06F12/0831 (EP,US);
G06F2212/622 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT, NL, SE [1998/38] |
Frühere [1998/02] | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren und Vorrichtung für einen Kohärenzumwandler mit begrenztem Speicher zur Verbindung von Rechnersystem-Kohärenzdomänen | [1998/02] | Englisch: | Methods and apparatus for a coherence transformer with limited memory for connecting computer system coherence domains | [1998/02] | Französisch: | Procédé et dispositif pour transformateur de cohérence avec mémoire limitée permettant la connexion des domaines de cohérence de système d'ordinateur | [1998/02] | Prüfungsverfahren | 20.05.1998 | Prüfungsantrag gestellt [1998/30] | 27.11.2000 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 29.05.2001 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 15.07.2002 | Ankündigung der Patenterteilung | 18.12.2002 | Erteilungsgebühr entrichtet | 18.12.2002 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 03.02.2004 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2004/17] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 26.04.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 05.06.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 05.06.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 26.06.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | IT | 02.05.2003 | NL | 02.05.2003 | SE | 02.08.2003 | [2008/07] |
Frühere [2004/02] | NL | 02.05.2003 | |
SE | 02.08.2003 | ||
Frühere [2003/50] | SE | 02.08.2003 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US5522058 (IWASA SHIGEAKI [JP], et al) [A] 1-20 * column 33, line 31 - column 35, line 20; figures 3-5 * | [A] - LOVETT T ET AL, "STING: A CC-NUMA COMPUTER SYSTEM FOR THE COMMERCIAL MARKETPLACE", COMPUTER ARCHITECTURE NEWS, (199605), vol. 24, no. 2, pages 308 - 317, XP000592195 [A] 1-20 * page 309, paragraph 2.2 - page 311, column R, line 6 * DOI: http://dx.doi.org/10.1145/232974.233006 | [A] - LENOSKI D ET AL, "THE STANFORD DASH MULTIPROCESSOR", COMPUTER, (199203), vol. 25, no. 3, pages 63 - 79, XP000288291 [A] 1-20 * page 67, column M, line 1 - page 69, column M, line 45 * * page 72, column R, line 9 - page 74, column R, line 7 * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/2.121510 | [A] - O'KRAFKA B W ET AL, "AN EMPIRICAL EVALUATION OF TWO MEMORY-EFFICIENT DIRECTORY METHODS", PROCEEDINGS OF THE ANNUAL INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON COMPUTER ARCHITECTURE, SEATTLE, MAY 28 - 31, 1990, INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS, no. SYMP. 17, pages 138 - 147, XP000144792 [A] 1-20 * page 140, paragraph 3.4 - page 141, column L, line 21 * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/ISCA.1990.134519 |