EP0833333 - Plattenmagazin [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 05.04.2002 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 05.04.2002 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 22.05.2002 [2002/21] | Anmelder | Für alle benannten Staaten ALPS ELECTRIC CO., LTD. 1-7 Yukigaya Otsuka-cho Ota-ku Tokyo 145 / JP | [N/P] |
Frühere [1998/14] | Für alle benannten Staaten ALPS ELECTRIC CO., LTD. 1-7 Yukigaya Otsuka-cho Ota-ku Tokyo 145 / JP | Erfinder | 01 /
Yamashita, Tatsumaro 4-3-39 Nishifunabasama, Shibata-cho Sibata-gun, Miyagi-ken / JP | 02 /
Abe, Kenji 4-1-201 Minamimedate, Miyagino-ku Sendai-shi, Miyagi-ken / JP | [1998/14] | Vertreter | Kensett, John Hinton Saunders & Dolleymore LLP 9 Rickmansworth Road Watford WD18 0JU / GB | [N/P] |
Frühere [1998/14] | Kensett, John Hinton Saunders & Dolleymore, 9 Rickmansworth Road Watford, Hertfordshire WD1 7HE / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 97307028.7 | 10.09.1997 | [1998/14] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19960252890 | 25.09.1996 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 25289096 | [1998/14] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0833333 | Datum: | 01.04.1998 | Sprache: | EN | [1998/14] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0833333 | Datum: | 30.05.2001 | Sprache: | EN | [2001/22] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 15.12.1997 | Klassifikation | IPC: | G11B23/03, G11B17/30 | [1998/14] | CPC: |
G11B23/0323 (EP,US);
G11B17/00 (KR);
G11B23/031 (EP,US);
G11B17/30 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, NL [1998/51] |
Frühere [1998/14] | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Plattenmagazin | [1998/14] | Englisch: | Disk package | [1998/14] | Französisch: | Chargeur de disques | [1998/14] | Prüfungsverfahren | 29.01.1998 | Prüfungsantrag gestellt [1998/14] | 25.03.1999 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 07.06.1999 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 10.07.2000 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 07.09.2000 | Ankündigung der Patenterteilung | 15.09.2000 | Erteilungsgebühr entrichtet | 15.09.2000 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 01.03.2002 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2002/21] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 21.08.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 05.09.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]EP0709840 (SONY ELECTRONICS INC [US]) [A] 1 * column 9, line 14 - column 10, line 42 * * column 13, line 10 - column 14, line 20 *; | [A]EP0712125 (IBM [US]) [A] 1 * column 7, line 7 - column 8, line 55; figures 3-10 *; | [A]EP0168107 (PHILIPS NV [NL]) [A] 1 * page 6, line 4 - page 8, line 32; figure 4 *; | [A]US4800554 (YAMASAKI HIDETOSHI [JP], et al) [A] 1 * column 7, line 9 - line 53; figures 19-23 * |