EP0823511 - Leitplanken für Strassenverkehr [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 02.04.2004 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 02.04.2004 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 19.05.2004 [2004/21] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Société de Diffusion Lorraine- SODILOR Rue du Champs de Mars 57200 Sarreguemines / FR | [1998/07] | Erfinder | 01 /
Halb, Jacques 8 rue des Myosotis 57200 Sarreguemines / FR | 02 /
Hener, Jean-Claude 3 rue des Saules 67260 Keskastel / FR | 03 /
Roustit, Patrick 2 Grand Rue Diedeng 57905 Sarreinsming / FR | 04 /
Chuiton, Jean-Marc La Basse Beloriére 44850 Le Cellier / FR | [1998/10] |
Frühere [1998/07] | 01 /
Halb, Jacques 8 rue des Myosotis 57200 Sarreguemines / FR | ||
02 /
Hener, Jean-Claude 38 rue de la Libération 67260 Keskastel / FR | |||
03 /
Roustit, Patrick 2 Grand Rue Diedeng 57905 Sarreinsming / FR | |||
04 /
Chuiton, Jean-Marc La Basse Beloriére 44850 Le Cellier / FR | Vertreter | Leszczynski, André Cabinet Nony 3, rue de Penthièvre 75008 Paris / FR | [N/P] |
Frühere [1998/07] | Leszczynski, André NONY & ASSOCIES 29, rue Cambacérès 75008 Paris / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 97401871.5 | 04.08.1997 | [1998/07] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR19960009873 | 05.08.1996 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 9609873 | [1998/07] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0823511 | Datum: | 11.02.1998 | Sprache: | FR | [1998/07] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 01.12.1997 | Klassifikation | IPC: | E01F15/04 | [1998/07] | CPC: |
E01F15/0453 (EP);
E01F15/043 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [1998/07] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Leitplanken für Strassenverkehr | [1998/07] | Englisch: | Guardrail for roads | [1998/07] | Französisch: | Barrière de sécurité pour voie de circulation | [1998/07] | Prüfungsverfahren | 29.07.1998 | Prüfungsantrag gestellt [1998/39] | 28.03.2002 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 11.09.2002 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 16.12.2002 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 07.05.2003 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 03.07.2003 | Ankündigung der Patenterteilung | 14.11.2003 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2004/21] | 22.12.2003 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erteilungsgebühr/Druckkostengebühr nicht fristgerecht entrichtet [2004/21] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 26.07.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 04.08.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 06.08.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 27.08.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 16.07.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XA]FR2208418 (FORNELLS) [X] 1-6,17,20,23 * page 5, line 20 - page 10, line 18; figure - * [A] 7,8,18; | [DXA]EP0094306 (SOCIB) [DX] 1-5,11-13,20 * page 3, line 14 - page 6, line 10; figure - * [A] 16,21; | [A]EP0442249 (SINTERPLAST) [A] 1,5,9,10 * column 3, line 26 - line 49; figures 1,3 *; | [A]FR2714405 (J. MAILLET) [A] 1,9,10 * the whole document *; | [A]BE723941 (R. LEEMANS) |