EP0831040 - Einrichtung zum Speichern von Gegenständen auf einer Förderschleife [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 19.04.2002 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 19.04.2002 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 05.06.2002 [2002/23] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Setma Sarl Rue de L'Energie, Zone d'Activité 59560 Comines / FR | [1998/13] | Erfinder | 01 /
Remericq, Maurice 117 rue Saint Joseph 59166 Bousbecque / FR | [1998/13] | Vertreter | Ecrepont, Robert Cabinet Ecrepont 27bis, rue du Vieux-Faubourg 59800 Lille / FR | [N/P] |
Frühere [1998/13] | Ecrepont, Robert Cabinet Ecrepont 12 Place Simon Vollant 59800 Lille / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 97490032.6 | 22.09.1997 | [1998/13] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR19960011828 | 24.09.1996 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 9611828 | [1998/13] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0831040 | Datum: | 25.03.1998 | Sprache: | FR | [1998/13] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0831040 | Datum: | 13.06.2001 | Sprache: | FR | [2001/24] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 26.01.1998 | Klassifikation | IPC: | B65G47/51 | [1998/13] | CPC: |
B65G47/5122 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, IT [1998/50] |
Frühere [1998/13] | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Einrichtung zum Speichern von Gegenständen auf einer Förderschleife | [1998/13] | Englisch: | Device for storing articles on a conveyor loop | [1998/13] | Französisch: | Dispositif de stockage d'articles sur une boucle de convoyage | [1998/13] | Prüfungsverfahren | 26.03.1998 | Prüfungsantrag gestellt [1998/22] | 11.09.2000 | Antrag auf beschleunigte Prüfung gestellt | 20.10.2000 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 20.10.2000 | Entscheidung über den Antrag auf beschleunigte Prüfung - stattgegeben: Ja | 08.12.2000 | Ankündigung der Patenterteilung | 02.03.2001 | Erteilungsgebühr entrichtet | 02.03.2001 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 14.03.2002 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2002/23] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 09.08.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 24.07.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]FR2617136 (LE GAUDU) [A] 1 * page 4, line 21 - page 6, line 22; figure 1 *; | [A]FR2298494 (HINTERKOPF) [A] 1 * page 6, line 16 - page 8, line 13; figure 1 *; | [A]US4231470 (PARKES) [A] 1 * column 3, line 26 - line 59; figures 1-3 *; | [A]DE9420365U (HELSLOOT) [A] 1,2 * the whole document *; | [A]DE9012074U (ROTZINGER) [A] 1,2 * the whole document * |