EP0820047 - Siegel für Tragetaschen oder ähnliche Artikel [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 23.02.2001 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.05.2002 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: ES | veröffentlicht am 03.07.2002 [2002/27] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Brooks Todo Seguridad en Espana, S.A. C/. Vic, 26-28 08120 La Llagosta (Barcelona) / ES | [1998/04] | Erfinder | 01 /
Baucells Granell, Jaime C/Vic, 26-28 08120 La Llagosta (Barcelona) / ES | [1998/04] | Vertreter | Maldonado Jordan, Julia Linares, 7 - 3 46018 Valencia / ES | [N/P] |
Frühere [1999/35] | Maldonado Jordan, Julia Linares, 7 Pta. 3 46018 Valencia / ES | ||
Frühere [1998/04] | Isern Jara, Jaime Avda. Pau Casals, 22 08021 Barcelona / ES | Anmeldenummer, Anmeldetag | 97500028.2 | 05.02.1997 | [1998/04] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | ES19960001958U | 17.07.1996 Ursprünglich veröffentlichtes Format: ES 9601958 U | [1998/04] | Anmeldesprache | ES | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0820047 | Datum: | 21.01.1998 | Sprache: | EN | [1998/04] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0820047 | Datum: | 26.04.2000 | Sprache: | EN | [2000/17] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 17.10.1997 | Klassifikation | IPC: | G09F3/03, G09F3/14 | [1998/04] | CPC: |
G09F3/0323 (EP,US);
G09F3/0311 (EP,US);
G09F3/14 (EP,US);
A45C13/103 (EP,US);
Y10S24/39 (US);
Y10S24/50 (US);
Y10T24/2534 (EP,US);
Y10T24/45099 (EP,US);
Y10T24/45168 (EP,US);
Y10T24/4522 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [1998/04] | Erstreckungsstaaten | LT | 06.02.1997 | LV | 06.02.1997 | SI | 06.02.1997 | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Siegel für Tragetaschen oder ähnliche Artikel | [1998/04] | Englisch: | Seal for bags and the like | [1998/04] | Französisch: | Sceau pour valises ou articles similaires | [1998/04] | Prüfungsverfahren | 06.02.1997 | Prüfungsantrag gestellt [1998/04] | 12.05.1999 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 03.08.1999 | Ankündigung der Patenterteilung | 26.10.1999 | Erteilungsgebühr entrichtet | 26.10.1999 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 27.01.2001 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2001/15] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 18.02.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 04.02.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 26.04.2000 | CH | 26.04.2000 | ES | 26.04.2000 | LI | 26.04.2000 | [2002/27] |
Frühere [2002/02] | AT | 26.04.2000 | |
CH | 26.04.2000 | ||
LI | 26.04.2000 | ||
Frühere [2001/11] | AT | 26.04.2000 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]EP0374539 (YOSHIDA KOGYO KK [JP]) [A] 1-5 * the whole document *; | [A]EP0552959 (ENVOPAK GROUP LTD [GB]) [A] 1-5* the whole document * |