EP0787435 - Speiseeissandwich und Herstellungsverfahren [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 07.06.2002 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.06.2002 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 24.07.2002 [2002/30] | Anmelder | Für alle benannten Staaten MONTE, Woodrow C. 6411 South River Drive, 65 Tempe, AZ 85283 / US | [1997/32] | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [1997/32] | Vertreter | McCarthy, Denis Alexis, et al MacLachlan & Donaldson Unit 10, 4075 Kingswood Road Citywest Business Campus Dublin D24 C56E / IE | [N/P] |
Frühere [1997/32] | McCarthy, Denis Alexis, et al MacLachlan & Donaldson 47 Merrion Square Dublin 2 / IE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 97650003.3 | 31.01.1997 | [1997/32] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19960595035 | 31.01.1996 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 595035 | [1997/32] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0787435 | Datum: | 06.08.1997 | Sprache: | EN | [1997/32] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0787435 | Datum: | 15.07.1998 | [1998/29] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 03.06.1998 | Klassifikation | IPC: | A23G9/02, A23G9/28, A21D13/00, A21D13/08 | [1998/27] | CPC: |
A23G9/48 (EP,US);
A21D13/19 (EP,US);
A21D13/24 (EP,US);
A21D13/26 (EP,US);
A21D13/34 (EP,US);
A23G9/286 (EP,US)
|
Frühere IPC [1997/32] | A23G9/02, A23G9/28 | Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT [1997/32] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Speiseeissandwich und Herstellungsverfahren | [1997/32] | Englisch: | Ice cream sandwich and method of making same | [1997/32] | Französisch: | Sandwich de crème glacée et procédé de fabrication | [1997/32] | Prüfungsverfahren | 10.11.1998 | Prüfungsantrag gestellt [1999/01] | 07.09.2001 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 18.01.2002 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2002/30] | 21.02.2002 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2002/30] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 26.01.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 15.01.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 20.01.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.01.2002 | 06   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]CH411551 (BIG DRUM INC [US]) [X] 1-7 * page 1, line 1 - line 7 * * page 4, line 86 - line 89 * * page 4, line 56 - line 58 * * page 3, line 54 - page 4, line 13 *; | [X]GB2263615 (UNILEVER PLC [GB]) [X] 1,2,4 * page 6, line 30 - line 35; figures 1,4; claims 1-7,9,10 * * page 3, line 5 - line 26 *; | [X]US1404539 (NELSON CHRISTIAN K) [X] 1-5 * page 1, line 79 - line 89; figure 5 *; | [XY]US3547051 (KOMBEREC HAROLD L, et al) [X] 1-5,7 * column 2, line 51 - line 68 * * column 4, line 7 - line 46; figure 1 * [Y] 6; | [Y]US4401681 (DAHLE LELAND K [US]) [Y] 6 * column W *; | [X]US3481282 (REYNOLDS RICHARD ROLAND) [X] 1,4,5,7 * figures 9,11 * * column 5, line 33 - line 41 * * column 5, line 56 - line 67 *; | [A]EP0547551 (NAT STARCH CHEM INVEST [US]) [A] 1,6 * the whole document *; | [A]EP0217409 (INT FRIED ICE CREAM [US]); | [A]GB2226225 (PARADISE CUISINE LIMITED [GB]) |