EP0823298 - Verfahren und Vorrichtung zum Herstellen gestapelter Deckel und so hergestellte Deckel [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 15.04.2005 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 15.04.2005 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 01.06.2005 [2005/22] | Anmelder | Für alle benannten Staaten SEDA S.p.A. Corso Salvatore d'Amato 84 80022 Arzano Napoli / IT | [N/P] |
Frühere [1998/07] | Für alle benannten Staaten SEDA S.p.A. Corso Salvatore d'Amato 84 I-80022 Arzano-Napoli / IT | Erfinder | 01 /
D'Amato, Gianfranco Via Domenico Fontana 27/7 80128 Naples / IT | [1998/07] | Vertreter | Tonon, Gilberto, et al Società Italiana Brevetti S.p.A. Piazza di Pietra, 38-39 00186 Roma / IT | [N/P] |
Frühere [1998/07] | Tonon, Gilberto, et al c/o Società Italiana Brevetti S.p.A. Piazza di Pietra, 39 00186 Roma / IT | Anmeldenummer, Anmeldetag | 97830411.1 | 04.08.1997 | [1998/07] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | IT1996RM00572 | 09.08.1996 Ursprünglich veröffentlichtes Format: IT RM960572 | [1998/07] | Anmeldesprache | IT | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0823298 | Datum: | 11.02.1998 | Sprache: | EN | [1998/07] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0823298 | Datum: | 15.11.2000 | [2000/46] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0823298 | Datum: | 09.06.2004 | Sprache: | EN | [2004/24] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 02.10.2000 | Klassifikation | IPC: | B21D51/44, B21D51/38 | [2000/46] | CPC: |
B21D51/44 (EP,US);
Y10S425/127 (EP,US)
|
Frühere IPC [1998/07] | B21D51/44 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [1998/07] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren und Vorrichtung zum Herstellen gestapelter Deckel und so hergestellte Deckel | [1998/07] | Englisch: | A process and an apparatus for the production of pile-up lids, and lids obtained thereby | [1998/07] | Französisch: | Procédé et appareil pour la production de couvercles empilés et couvercles ainsi obtenus | [1998/07] | Prüfungsverfahren | 10.05.2001 | Prüfungsantrag gestellt [2001/27] | 10.03.2003 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 17.07.2003 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 02.12.2003 | Ankündigung der Patenterteilung | 08.04.2004 | Erteilungsgebühr entrichtet | 08.04.2004 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 10.03.2005 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2005/22] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 05.07.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 24.08.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 19.06.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 23.07.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 20.08.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US2177027 (PLUMB WALTER G) [A] 1,2 * the whole document *; | [A]US2271107 (SWANGREN KARL E) [A] 1,2,14 * the whole document *; | [A]US3104045 (ALBERT BRUSCHINI, et al); | [XA]US3447734 (WILCOX ISAAC L) [X] 14 * the whole document * [A] 1,2; | [X]US4351472 (EDDY WILLIAM R) [X] 14 * the whole document *; | [A]DE4429057 (HOERAUF MICHAEL MASCHF [DE]) |