blank Kurzhilfe
blank Wartungsmeldungen

Geplante Wartungsarbeiten

Regelmäßige Unterbrechungen:
zwischen 5.00 und 5.15 Uhr MEZ (Montag bis Sonntag).

Andere Unterbrechungen
Verfügbarkeit

2022.02.11

Mehr...
blank Kurzmeldungen

Kurzmeldungen

Lettland beteiligt sich am Vereinigten Register
Nähere Informationen zum Vereinigten Register finden Sie hier.

2025-04-16

Mehr...
blank Themenbezogene Links

Auszug aus dem europäischen Patentregister

EP Übersicht: EP0804982

EP0804982 - Verfahren zur Herstellung von Formteilen aus Metallschaum [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.]
StatusKein Einspruch fristgerecht eingelegt
Status aktualisiert am  03.10.2003
Datenbank zuletzt aktualisiert am 26.04.2025
Letztes Ereignis   Tooltip03.10.2003Kein Einspruch fristgerecht eingelegtveröffentlicht am 19.11.2003  [2003/47]
AnmelderFür alle benannten Staaten
Ustav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Racianska 75
83102 Bratislava / SK
[N/P]
Frühere [2003/14]Für alle benannten Staaten
Ustav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Racianska 75
83102 Bratislava / SK
Frühere [2000/47]Für alle benannten Staaten
Neuman AG
Spiesergasse 11
9004 St. Gallen / CH
Frühere [1997/45]Für alle benannten Staaten
Leichtmetallguss-Kokillenbau-Werk Illichmann GmbH
Grossalmstrasse 5
4813 Altmünster / AT
Erfinder01 / Simancik, Frantisek, Dr.-Ing.
Pecnianska 13
851 01 Bratislava / SL
02 / Schörghuber, Franz, Dipl.-Ing.
Grossalmstrasse 5
4813 Altmünster / AT
03 / Hartl, Erich Ing.
Grassalmstrasse 5
4813 Altmünster / AT
[1997/45]
VertreterMüllner, Erwin, et al
Patentanwälte Müllner, Katschinka, Müllner Weihburggasse 9 Postfach 159
1014 Wien / AT
[N/P]
Frühere [1997/45]Müllner, Erwin, Dr., et al
Patentanwälte Dr. Erwin Müllner Dipl.-Ing. Werner Katschinka Postfach 159 Weihburggasse 9
1010 Wien / AT
Anmeldenummer, Anmeldetag97890073.618.04.1997
[1997/45]
Prioritätsnummer, PrioritätstagAT1996000071919.04.1996         Ursprünglich veröffentlichtes Format: AT 71996
[1997/45]
AnmeldespracheDE
VerfahrensspracheDE
VeröffentlichungArt: A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht 
Nr.:EP0804982
Datum:05.11.1997
Sprache:DE
[1997/45]
Art: A3 Recherchenbericht 
Nr.:EP0804982
Datum:12.11.1997
[1997/46]
Art: B1 Patentschrift 
Nr.:EP0804982
Datum:27.11.2002
Sprache:DE
[2002/48]
Recherchenbericht(e)(Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am:EP29.09.1997
KlassifikationIPC:B22F3/11
[1997/45]
CPC:
B22F3/1125 (EP,US); B22F2999/00 (EP,US)
C-Set:
B22F2999/00, B22F3/1125, B22F3/105 (EP,US)
Benannte VertragsstaatenAT,   DE,   FR,   GB,   IT,   SE [1997/45]
Bezeichnung der ErfindungDeutsch:Verfahren zur Herstellung von Formteilen aus Metallschaum[1997/45]
Englisch:Process for preparing metal foam parts[1997/45]
Französisch:Procédé de préparation d'ébauches de mousse métallique[1997/45]
Prüfungsverfahren23.01.1998Prüfungsantrag gestellt  [1998/13]
07.12.1999Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04)
01.03.2000Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung
27.07.2000Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04)
18.11.2000Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung
27.04.2001Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M02)
29.06.2001Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung
30.01.2002Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja)
13.06.2002Ankündigung der Patenterteilung
16.09.2002Erteilungsgebühr entrichtet
16.09.2002Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet
Einspruch (Einsprüche)28.08.2003Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2003/47]
Entrichtete GebührenJahresgebühr
21.04.1999Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03
13.03.2000Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04
12.04.2001Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05
18.04.2002Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06
Ausschluss der ausschließlichen  Tooltip
Zuständigkeit des Einheitlichen
Patentgerichts
Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht.
Erlöschen während des Einspruchsverfahrens  TooltipSE27.02.2003
[2003/19]
Angeführte Dokumente:Recherche[AD]EP0460392  (FRAUNHOFER GES FORSCHUNG [DE]) [AD] 1-14* claims 2,3,11,12 *;
 [X]DE4424157  (FRAUNHOFER GES FORSCHUNG [DE]) [X] 1 * column 1, line 64 - column 2, line 36; claims 2,4,6 *;
 [AD]DE4326982  (ALCAN GMBH [DE]) [AD] 1-14 * claim 1 *
Das EPA übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit von Daten, die aus anderen Behörden stammen, und schließt insbesondere jegliche Garantie dafür aus, dass solche Daten vollständig, aktuell oder für bestimmte Zwecke geeignet sind.