Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | WO9802723 | Globale Akte | 22.01.1998 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | US67995296 | 15.07.1996 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | KR100382276B | Globale Akte | 09.05.2003 | B1 | Prioritätsnummer | Datum | US67995296 | 15.07.1996 | KR19997000433 | 15.01.1999 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | JP3100986B | Globale Akte | 23.10.2000 | B2 | JPH11502627 | 02.03.1999 | A | Prioritätsnummer | Datum | US58553596 | 16.01.1996 | US9700586 | 13.01.1997 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | JP3334888B | Globale Akte | 15.10.2002 | B2 | JP2000515967 | 28.11.2000 | A | Prioritätsnummer | Datum | US67995296 | 15.07.1996 | US9710537 | 16.06.1997 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | EP1316785 | Globale Akte | 17.08.2005 | B1 | EP1316785 | 12.11.2003 | A3 | EP1316785 | 04.06.2003 | A2 | Prioritätsnummer | Datum | US58553596 | 16.01.1996 | EP97902938 | 13.01.1997 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | EP0912878 | Globale Akte | 14.05.2003 | A4 | EP0912878 | 06.05.1999 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | US67995296 | 15.07.1996 | US9710537 | 16.06.1997 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | EP0820580 | Globale Akte | 16.04.2003 | B1 | EP0820580 | 05.01.2000 | A4 | EP0820580 | 28.01.1998 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | US58553596 | 16.01.1996 | US9700586 | 13.01.1997 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | DE69720874T | 22.01.2004 | T2 | DE69720874D1 | 22.05.2003 | D1 | Prioritätsnummer | Datum | US58553596 | 16.01.1996 | US9700586 | 13.01.1997 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | KR100346520B | 26.07.2002 | B1 | KR20000023848 | 25.04.2000 | A | Prioritätsnummer | Datum | US67995296 | 15.07.1996 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | US5808206 | 15.09.1998 | A | Prioritätsnummer | Datum | US58553596 | 16.01.1996 | US67995296 | 15.07.1996 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | US5932332 | 03.08.1999 | A | Prioritätsnummer | Datum | US58553596 | 16.01.1996 | US67995296 | 15.07.1996 | US86354797 | 27.05.1997 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | WO9726518 | Globale Akte | 24.07.1997 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | US58553596 | 16.01.1996 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | CN1141563C | 10.03.2004 | C | CN1178005 | 01.04.1998 | A | Prioritätsnummer | Datum | US58553596 | 16.01.1996 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | CN1241002C | 08.02.2006 | C | CN1515886 | 28.07.2004 | A | Prioritätsnummer | Datum | US58553596 | 16.01.1996 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | DE69734025T | 14.06.2006 | T2 | DE69734025D1 | 22.09.2005 | D1 | Prioritätsnummer | Datum | US58553596 | 16.01.1996 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | KR19980702989 | 05.09.1998 | A | Prioritätsnummer | Datum | US58553596 | 16.01.1996 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | US5625152 | 29.04.1997 | A | Prioritätsnummer | Datum | US58553596 | 16.01.1996 | Art | Teilanmeldung | EP1316785 |