EP0880759 - VERFAHREN UM DEN ZUGANG ZU EINER DIENSTLEISTUNG MIT HILFE TRAGBARER VORRICHTUNGEN MIT ELEKTRONISCHEN SCHALTKREISEN Z.B. SPEICHERKARTEN DURCH EINEN SERVER AUTORISIEREN ZU LASSEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 08.09.2006 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 11.01.2008 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: IT | veröffentlicht am 13.02.2008 [2008/07] | Anmelder | Für alle benannten Staaten ELVA SA 72-74, avenue Edouard Vaillant 92100 Boulogne-Billancourt / FR | [N/P] |
Frühere [2001/28] | Für alle benannten Staaten ELVA SA 72-74, avenu Edouard Vaillant 92100 Boulogne / FR | ||
Frühere [2001/22] | Für alle benannten Staaten ELVA 72-74, avenue Edouard Vaillant 92100 Boulogne / FR | ||
Frühere [1998/49] | Für alle benannten Staaten Misko, Patrick 538, avenue de l'Hautil 78955 Carrières-sous-Poissy / FR | ||
Für alle benannten Staaten Colnot, Cédric 17, rue Jean-Jacques-Rousseau 94200 Ivry-sur-Seine / FR | Erfinder | 01 /
COLNOT, Cédric 17, rue Jean-Jacques-Rousseau F-94200 Ivry-sur-Seine / FR | [1998/49] | Vertreter | Doireau, Marc, et al Cabinet ORES, 36,rue de St Pétersbourg 75008 Paris / FR | [N/P] |
Frühere [1998/49] | Doireau, Marc, et al Cabinet Orès 6, avenue de Messine 75008 Paris / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 97905199.2 | 13.02.1997 | [1998/49] | WO1997FR00276 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR19960001872 | 15.02.1996 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 9601872 | [1998/49] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9730424 | Datum: | 21.08.1997 | Sprache: | FR | [1997/36] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0880759 | Datum: | 02.12.1998 | Sprache: | FR | Die von der WIPO am 21.08.1997 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1998/49] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0880759 | Datum: | 02.11.2005 | Sprache: | FR | [2005/44] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 21.08.1997 | Klassifikation | IPC: | G07F7/10, G07C9/00, E05B49/00 | [1998/49] | CPC: |
G07F7/1008 (EP,US);
G06Q20/341 (EP,US);
G06Q20/4097 (EP,US);
G07C9/215 (EP,US);
G07C2009/0023 (EP,US);
G07C2009/00253 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | BE, DE, ES, FR, GB, IT, NL [2004/39] |
Frühere [1998/49] | BE, CH, DE, ES, FR, GB, IT, LI, NL | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN UM DEN ZUGANG ZU EINER DIENSTLEISTUNG MIT HILFE TRAGBARER VORRICHTUNGEN MIT ELEKTRONISCHEN SCHALTKREISEN Z.B. SPEICHERKARTEN DURCH EINEN SERVER AUTORISIEREN ZU LASSEN | [1998/49] | Englisch: | METHOD FOR SERVER-AUTHORISED SERVICE ACCESS FROM PORTABLE ELECTRONIC MICROCIRCUIT DEVICES SUCH AS SMART CARDS | [1998/49] | Französisch: | PROCEDE POUR FAIRE AUTORISER PAR UN SERVEUR L'ACCES A UN SERVICE A PARTIR DE DISPOSITIFS PORTATIFS A MICROCIRCUITS ELECTRONIQUES DU TYPE CARTE A MEMOIRE PAR EXEMPLE | [1998/49] | Eintritt in die regionale Phase | 14.08.1998 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 14.08.1998 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 14.08.1998 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 26.08.1997 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 20.08.1998 | Prüfungsantrag gestellt [1998/49] | 01.09.2000 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 23.04.2001 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen | 22.06.2001 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 20.01.2003 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 15.05.2003 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 13.09.2004 | Ankündigung der Patenterteilung | 23.12.2004 | Erteilungsgebühr entrichtet | 23.12.2004 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 03.08.2006 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2006/41] | Antrag auf Weiterbehandlung für: | 21.06.2001 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 21.06.2001 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 04.07.2001 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 17.02.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 15.02.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 20.02.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 23.01.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 20.12.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 09.07.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 29.08.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 29.02.2004 | 08   M06   Gebühr entrichtet am   09.07.2004 | 28.02.2005 | 09   M06   Gebühr entrichtet am   29.08.2005 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | IT | 02.11.2005 | NL | 02.11.2005 | ES | 13.02.2006 | [2008/07] |
Frühere [2006/50] | NL | 02.11.2005 | |
ES | 13.02.2006 | ||
Frühere [2006/24] | NL | 02.11.2005 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]EP0219060 (BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG [DE]); | [YA]EP0265728 (RUF KG WILHELM [DE]) [Y] 1-3 * abstract * [A] ; | [A]EP0372285 (DELTA ELETTRONICA SPA [IT]); | [YA]EP0385070 (DAIMLER BENZ AG [DE]) [Y] 1-3 * the whole document * [A] 4,5,7; | [A]EP0459781 (NANOTEQ PTY LTD [ZA]) [A] 1-5,7,10 * abstract *; | [A]EP0605996 (FORD MOTOR CO [GB], et al); | [A]DE4411450 (DAIMLER BENZ AG [DE]) |