EP0823161 - VERFAHREN UND ANORDNUNG ZUR FEHLERERKENNUNG BEI MEHRWORTKOMMUNIKATION [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 30.09.2005 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 30.09.2005 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 16.11.2005 [2005/46] | Anmelder | Für alle benannten Staaten FUJITSU LIMITED 1-1 Kamikodanaka, 4-chome, Nakahara-ku Kawasaki-shi Kanagawa 211 / JP | [N/P] |
Frühere [2001/23] | Für alle benannten Staaten FUJITSU LIMITED 1-1 Kamikodanaka, 4-chome, Nakahara-ku Kawasaki-shi, Kanagawa 211 / JP | ||
Frühere [1998/07] | Für alle benannten Staaten HAL COMPUTER SYSTEMS, INC. 1315 Dell Avenue Campbell, CA 95008 / US | Erfinder | 01 /
SHIMIZU, Takeshi 1255 San Tomas Aquino Road 214 San Jose, CA 95117 / US | 02 /
WICKI, Thomas Martin Apartment 7 275 Ventura Avenue Palo Alto, CA 94306 / US | 03 /
HELLAND, Patrick James 22401 N.E. 25th Way Redmond, WA 98053 / US | [1998/07] | Vertreter | Sunderland, James Harry, et al Haseltine Lake LLP Lincoln House 300 High Holborn London WC1V 7JH / GB | [N/P] |
Frühere [1998/07] | Sunderland, James Harry, et al Haseltine Lake & Co., Imperial House, 15-19 Kingsway London WC2B 6UD / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 97906560.4 | 12.02.1997 | [1998/07] | WO1997US02192 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19960603923 | 22.02.1996 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 603923 | [1998/07] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9731446 | Datum: | 28.08.1997 | Sprache: | EN | [1997/37] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0823161 | Datum: | 11.02.1998 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 28.08.1997 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1998/07] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0823161 | Datum: | 24.11.2004 | Sprache: | EN | [2004/48] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 28.08.1997 | Klassifikation | IPC: | H04L1/00, H03M13/00 | [1998/07] | CPC: |
H04L1/0057 (EP,US);
H03M13/03 (EP,US);
H04L1/0083 (EP,US);
H04L69/324 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [1998/07] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN UND ANORDNUNG ZUR FEHLERERKENNUNG BEI MEHRWORTKOMMUNIKATION | [1998/07] | Englisch: | METHOD AND APPARATUS FOR DETECTION OF ERRORS IN MULTIPLE-WORD COMMUNICATIONS | [1998/07] | Französisch: | PROCEDE ET DISPOSITIF POUR DETECTER DES ERREURS DANS DES COMMUNICATIONS MULTIMOTS | [1998/07] | Eintritt in die regionale Phase | 14.11.1997 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 14.11.1997 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 14.11.1997 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 14.11.1997 | Prüfungsantrag gestellt [1998/07] | 30.04.2003 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M07) | 14.01.2004 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen | 24.03.2004 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 18.05.2004 | Ankündigung der Patenterteilung | 13.09.2004 | Erteilungsgebühr entrichtet | 13.09.2004 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 25.08.2005 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2005/46] | Antrag auf Weiterbehandlung für: | 24.03.2004 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 24.03.2004 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 06.04.2004 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 22.02.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 20.12.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 21.02.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 25.02.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 26.02.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 25.02.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]US4271520 (COOMBES DANIEL J, et al) [X] 1 * column 3, line 1 - column 4, line 27 * * figure - *; | [A] - SUBRAHMANYAM DRAVIDA ET AL, "ERROR DETECTION AND CORRECTION OPTIONS FOR DATA SERVICES IN B-ISDN", IEEE JOURNAL ON SELECTED AREAS IN COMMUNICATIONS, (19911201), vol. 9, no. 9, pages 1484 - 1495, XP000267538 [A] 1,2 * see sections III, V * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/49.108685 |