EP0932847 - BRILLE UND NASENAUFLAGETEIL ZUR VERWENDUNG MIT BRILLEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 23.07.2004 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 11.01.2008 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: IT | veröffentlicht am 13.02.2008 [2008/07] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Sentinel Importing Corporation 125 Charles Street North Vancouver British Colombia V7H 1S1 / CA | [N/P] |
Frühere [1999/31] | Für alle benannten Staaten Sentinel Importing Corporation 125 Charles Street North Vancouver, British Colombia V7H 1S1 / CA | Erfinder | 01 /
MARTIN, Brent, R. 435 West 27th Street North Vancouver, British Columbia V7N 2H7 / CA | 02 /
SULLIVAN, Sean, G. 4541 - 219th Street Langley, British Columbia V3A 8E3 / CA | [1999/31] | Vertreter | Haecker, Walter Hoeger, Stellrecht & Partner Patentanwälte mbB Uhlandstrasse 14 c 70182 Stuttgart / DE | [N/P] |
Frühere [1999/31] | Haecker, Walter, Dipl.-Phys. Hoeger, Stellrecht & Partner Uhlandstrasse 14 c 70182 Stuttgart / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 97906954.9 | 18.03.1997 | [1999/31] | WO1997CA00181 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19960730784 | 16.10.1996 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 730784 | [1999/31] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9816861 | Datum: | 23.04.1998 | Sprache: | EN | [1998/16] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0932847 | Datum: | 04.08.1999 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 23.04.1998 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1999/31] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0932847 | Datum: | 17.09.2003 | Sprache: | EN | [2003/38] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 23.04.1998 | Klassifikation | IPC: | G02C5/12 | [1999/31] | CPC: |
G02C5/126 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, IE, IT, LI, NL, SE [1999/31] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | BRILLE UND NASENAUFLAGETEIL ZUR VERWENDUNG MIT BRILLEN | [1999/31] | Englisch: | EYEWEAR AND NOSEPAD FOR USE WITH EYEWEAR | [1999/31] | Französisch: | LUNETTES ET PLAQUETTE NASALE A UTILISER AVEC CES LUNETTES | [1999/31] | Eintritt in die regionale Phase | 17.05.1999 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 17.05.1999 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 17.05.1999 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 20.01.1998 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 17.05.1999 | Prüfungsantrag gestellt [1999/31] | 22.12.1999 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 21.06.2000 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 02.08.2001 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 18.01.2002 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen | 21.03.2002 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 19.03.2003 | Ankündigung der Patenterteilung | 18.07.2003 | Erteilungsgebühr entrichtet | 18.07.2003 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 18.06.2004 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2004/37] | Antrag auf Weiterbehandlung für: | 21.03.2002 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 21.03.2002 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 19.04.2002 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 17.05.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 28.03.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 30.03.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 05.04.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 28.03.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 02.04.2002 | 06   M06   Gebühr entrichtet am   05.04.2002 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 17.09.2003 | BE | 17.09.2003 | CH | 17.09.2003 | FR | 17.09.2003 | IT | 17.09.2003 | LI | 17.09.2003 | NL | 17.09.2003 | DK | 17.12.2003 | SE | 17.12.2003 | DE | 18.12.2003 | ES | 28.12.2003 | GB | 18.03.2004 | IE | 18.03.2004 | [2008/07] |
Frühere [2006/14] | AT | 17.09.2003 | |
BE | 17.09.2003 | ||
CH | 17.09.2003 | ||
FR | 17.09.2003 | ||
LI | 17.09.2003 | ||
NL | 17.09.2003 | ||
DK | 17.12.2003 | ||
SE | 17.12.2003 | ||
DE | 18.12.2003 | ||
ES | 28.12.2003 | ||
GB | 18.03.2004 | ||
IE | 18.03.2004 | ||
Frühere [2005/45] | AT | 17.09.2003 | |
BE | 17.09.2003 | ||
CH | 17.09.2003 | ||
LI | 17.09.2003 | ||
NL | 17.09.2003 | ||
DK | 17.12.2003 | ||
SE | 17.12.2003 | ||
DE | 18.12.2003 | ||
ES | 28.12.2003 | ||
GB | 18.03.2004 | ||
IE | 18.03.2004 | ||
Frühere [2005/24] | AT | 17.09.2003 | |
BE | 17.09.2003 | ||
CH | 17.09.2003 | ||
LI | 17.09.2003 | ||
NL | 17.09.2003 | ||
DK | 17.12.2003 | ||
SE | 17.12.2003 | ||
DE | 18.12.2003 | ||
ES | 28.12.2003 | ||
IE | 18.03.2004 | ||
Frühere [2004/46] | AT | 17.09.2003 | |
BE | 17.09.2003 | ||
CH | 17.09.2003 | ||
LI | 17.09.2003 | ||
NL | 17.09.2003 | ||
DK | 17.12.2003 | ||
SE | 17.12.2003 | ||
DE | 18.12.2003 | ||
ES | 28.12.2003 | ||
Frühere [2004/44] | AT | 17.09.2003 | |
BE | 17.09.2003 | ||
CH | 17.09.2003 | ||
LI | 17.09.2003 | ||
NL | 17.09.2003 | ||
DK | 17.12.2003 | ||
SE | 17.12.2003 | ||
DE | 18.12.2003 | ||
Frühere [2004/41] | AT | 17.09.2003 | |
BE | 17.09.2003 | ||
CH | 17.09.2003 | ||
LI | 17.09.2003 | ||
NL | 17.09.2003 | ||
DK | 17.12.2003 | ||
SE | 17.12.2003 | ||
Frühere [2004/28] | AT | 17.09.2003 | |
BE | 17.09.2003 | ||
CH | 17.09.2003 | ||
LI | 17.09.2003 | ||
NL | 17.09.2003 | ||
SE | 17.12.2003 | ||
Frühere [2004/22] | AT | 17.09.2003 | |
CH | 17.09.2003 | ||
LI | 17.09.2003 | ||
NL | 17.09.2003 | ||
SE | 17.12.2003 | ||
Frühere [2004/16] | AT | 17.09.2003 | |
NL | 17.09.2003 | ||
SE | 17.12.2003 | ||
Frühere [2004/14] | AT | 17.09.2003 | |
NL | 17.09.2003 | ||
Frühere [2004/13] | NL | 17.09.2003 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]DE285575 (M. WESENIGK) [A] 1,3,12,18* page 1, line 29 - page 2, line 10 *; | [A]US3701592 (FERNANDEZ JOSE J) [A] 1,12,18,20 * column 2, line 36 - line 44 *; | [A]DE3130144 (KRUECKELS HANNES, et al) [A] 1,12,18 * page 7, paragraph 2 - page 8 *; | [A]GB2162958 (GREENHALGH ALAN) [A] 1-5,8,9,12 * page 1, line 31 - line 62 *; | [A]US4787729 (RUFFEN KENNETH T [US]) [A] 1-5,8,9,12-16 * column 1, line 39 - column 4, line 13 *; | [A]DE9004468U (I. SCHMOLZ) [A] 1,2,9,12 * page 5, line 7 - page 6, line 5 * |