EP0931277 - SYSTEM ZUR PROJEKTION VON INSBESONDERE 3D-BILDDARSTELLUNGEN AUF EINER BILDANZEIGEEINRICHTUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 13.09.2002 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 26.09.2003 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: DK | veröffentlicht am 12.11.2003 [2003/46] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Tan, Helmut Weseler Strasse 43 40239 Düsseldorf / DE | [1999/30] | Erfinder | 01 /
TAN, Helmut Tiefenbroicher Weg 35/A2 D-40472 Düsseldorf / DE | 02 /
HEGER, Attila Schillerstrasse 8 D-40237 Düsseldorf / DE | [2000/09] |
Frühere [1999/30] | 01 /
HEGER, Attila Schillerstrasse 8 D-40237 Düsseldorf / DE | Vertreter | Meyer, Ludgerus Meyer & Partner Jungfernstieg 38 20354 Hamburg / DE | [N/P] |
Frühere [1999/30] | Meyer, Ludgerus A., Dipl.-Ing. Meyer & Partner, Jungfernstieg 38 20354 Hamburg / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 97909201.2 | 30.09.1997 | [1999/30] | WO1997DE02246 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE1996141480 | 09.10.1996 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 19641480 | [1999/30] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9815869 | Datum: | 16.04.1998 | Sprache: | DE | [1998/15] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0931277 | Datum: | 28.07.1999 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 16.04.1998 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1999/30] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0931277 | Datum: | 07.11.2001 | Sprache: | DE | [2001/45] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 16.04.1998 | Klassifikation | IPC: | G02B27/22, H04N13/00, G02B27/26 | [1999/30] | CPC: |
G03C9/00 (EP,US);
H04N13/341 (EP,US);
H04N13/363 (EP,US);
H04N13/368 (EP,US);
H04N13/398 (EP,US);
H04N13/10 (EP,US);
H04N13/194 (EP,US);
H04N13/289 (EP,US);
H04N13/305 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, IT, LI, NL, SE [1999/30] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SYSTEM ZUR PROJEKTION VON INSBESONDERE 3D-BILDDARSTELLUNGEN AUF EINER BILDANZEIGEEINRICHTUNG | [1999/30] | Englisch: | PROJECTION SYSTEM, IN PARTICULAR FOR THREE-DIMENSIONAL REPRESENTATIONS ON A VIEWING DEVICE | [1999/30] | Französisch: | SYSTEME DE PROJECTION, NOTAMMENT DE REPRESENTATIONS 3D SUR UN DISPOSITIF DE VISIONNAGE | [1999/30] | Eintritt in die regionale Phase | 03.04.1999 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 03.04.1999 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 03.04.1999 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 06.05.1998 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 17.03.1999 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 03.04.1999 | Prüfungsantrag gestellt [1999/30] | 29.12.1999 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 30.06.2000 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 16.02.2001 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 05.04.2001 | Ankündigung der Patenterteilung | 21.06.2001 | Erteilungsgebühr entrichtet | 21.06.2001 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 08.08.2002 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2002/44] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 31.07.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 31.08.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 22.08.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | NL | 07.11.2001 | DK | 07.02.2002 | [2003/46] |
Frühere [2003/09] | NL | 07.11.2001 | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]JPH0389794 ; | [A]US4879603 (BERMAN ARTHUR L [US]) [A] 1,3 * column W *; | [A]WO9003086 (SAKARIASSEN ARNVID [NO]) [A] 1-5* column W *; | [X]WO9404956 (RICHMOND HOLOGRAPHIC RES [GB], et al) [X] 1,10 * page 5, paragraph 3 * * page 6, paragraph 1 * * figures 1-4 *; | [X]DE4309667 (UNIV DRESDEN TECH [DE]) [X] 1 * column 3, line 8 - line 43 * * figures 1-8 *; | [A]EP0656555 (SHARP KK [JP]) [A] 1 * column 4, line 7 - line 30 * * figures 1-32 * | [X] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19910709), vol. 015, no. 269, Database accession no. (E - 1087), & JP03089794 A 19910415 (NIPPON TELEGR & TELEPH CORP) [X] 1 * abstract * |