EP1003373 - ZUSAMMMENSETZUNGEN UND VERFAHREN ZUR VERMINDERUNG DER ATMUNGSDEPRESSIONEN UND BEGLEITENDER NEBENMWIRKUNGEN VON MU-OPIOID-VERBINDUNGEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 17.12.2004 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 11.01.2008 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: IT, PT | veröffentlicht am 13.02.2008 [2008/07] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Ardent Pharmaceuticals, Inc. 104 Sierra Drive Chapel Hill, North Carolina 27514 / US | [2001/38] |
Frühere [2000/22] | Für alle benannten Staaten DELTA PHARMACEUTICALS, INC. 104 Sierra Drive Chapel Hill, North Carolina 27514 / US | Erfinder | 01 /
CHANG, Kwen-Jen 2476 Foxwood Drive Chapel Hill, NC 27514 / US | 02 /
MCNUTT, Robert, W., Jr. Apartment B-9 700 Morreene Road Durham, NC 17705 / US | 03 /
PETTIT, Hugh, O. 106 Wyatts Pond Lane Cary, NC 27513 / US | 04 /
BISHOP, Michael, J. 235 Lochridge Drive Durham, NC 27713 / US | [2000/22] | Vertreter | Schüssler, Andrea, et al Kanzlei Huber & Schüssler Truderinger Strasse 246 81825 München / DE | [N/P] |
Frühere [2004/05] | Schüssler, Andrea, Dr., et al Kanzlei Huber & Schüssler Truderinger Strasse 246 81825 München / DE | ||
Frühere [2002/31] | Wright, Robert Gordon McRae, Dr., et al Elkington & Fife, Beacon House, 113 Kingsway London WC2B 6PN / GB | ||
Frühere [2000/22] | Marchant, James Ian, et al Elkington and Fife, Prospect House, 8 Pembroke Road Sevenoaks, Kent TN13 1XR / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 97910777.8 | 01.10.1997 | [2000/22] | WO1997US17852 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19970887312 | 03.07.1997 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 887312 | [2000/22] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9901033 | Datum: | 14.01.1999 | Sprache: | EN | [1999/02] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1003373 | Datum: | 31.05.2000 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 14.01.1999 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2000/22] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1003373 | Datum: | 11.02.2004 | Sprache: | EN | [2004/07] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 14.01.1999 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 04.08.2000 | Klassifikation | IPC: | A61K31/13, A61K31/445, A61K31/495, A61K38/08, A61P25/00 | [2003/37] | CPC: |
A61K31/495 (EP,KR,US);
A61K31/00 (EP,US);
A61K31/40 (EP,US);
A61K31/445 (EP,US);
A61K31/485 (EP,US);
A61K31/496 (EP,US);
A61K31/55 (EP,US);
A61K45/06 (EP,US);
A61P11/00 (EP);
A61P11/16 (EP);
A61P25/00 (EP);
A61P43/00 (EP);
| C-Set: |
A61K31/485, A61K2300/00 (EP,US);
A61K31/495, A61K2300/00 (US,EP) |
Frühere IPC [2000/38] | A61K31/13, A61K31/445, A61K31/495, A61K38/08 | ||
Frühere IPC [2000/22] | A01N43/36, A01N43/40, A01N43/46, A61K31/40, A61K31/445, A61K31/55 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2000/22] | Erstreckungsstaaten | AL | 22.12.1999 | LT | 22.12.1999 | LV | 22.12.1999 | RO | 22.12.1999 | SI | 22.12.1999 | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ZUSAMMMENSETZUNGEN UND VERFAHREN ZUR VERMINDERUNG DER ATMUNGSDEPRESSIONEN UND BEGLEITENDER NEBENMWIRKUNGEN VON MU-OPIOID-VERBINDUNGEN | [2000/22] | Englisch: | COMPOSITIONS AND METHODS FOR REDUCING RESPIRATORY DEPRESSION AND ATTENDANT SIDE EFFECTS OF MU OPIOID COMPOUNDS | [2000/22] | Französisch: | COMPOSITIONS ET METHODES PERMETTANT D'ATTENUER LA DEPRESSION RESPIRATOIRE ET LES EFFETS SECONDAIRES DES COMPOSES OPIOIDES MU | [2000/22] | Eintritt in die regionale Phase | 22.12.1999 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 22.12.1999 | Recherchengebühr entrichtet | 22.12.1999 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 22.12.1999 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 02.02.1999 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: US | 22.12.1999 | Prüfungsantrag gestellt [2000/22] | 04.05.2000 | Antrag auf beschleunigte Prüfung gestellt | 11.12.2000 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 11.12.2000 | Entscheidung über den Antrag auf beschleunigte Prüfung - stattgegeben: Ja | 20.04.2001 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 24.07.2001 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 03.12.2001 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 22.05.2002 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M02) | 25.05.2002 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 12.12.2002 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 19.04.2003 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 08.08.2003 | Ankündigung der Patenterteilung | 03.12.2003 | Erteilungsgebühr entrichtet | 03.12.2003 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 12.11.2004 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2005/05] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 22.12.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 11.10.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 11.10.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 15.10.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 14.10.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 11.02.2004 | BE | 11.02.2004 | CH | 11.02.2004 | FI | 11.02.2004 | FR | 11.02.2004 | IT | 11.02.2004 | LI | 11.02.2004 | NL | 11.02.2004 | DK | 11.05.2004 | GR | 11.05.2004 | SE | 11.05.2004 | DE | 12.05.2004 | ES | 22.05.2004 | PT | 11.07.2004 | IE | 01.10.2004 | LU | 01.10.2004 | MC | 31.10.2004 | [2008/07] |
Frühere [2007/17] | AT | 11.02.2004 | |
BE | 11.02.2004 | ||
CH | 11.02.2004 | ||
FI | 11.02.2004 | ||
FR | 11.02.2004 | ||
LI | 11.02.2004 | ||
NL | 11.02.2004 | ||
DK | 11.05.2004 | ||
GR | 11.05.2004 | ||
SE | 11.05.2004 | ||
DE | 12.05.2004 | ||
ES | 22.05.2004 | ||
IE | 01.10.2004 | ||
LU | 01.10.2004 | ||
MC | 31.10.2004 | ||
Frühere [2006/14] | AT | 11.02.2004 | |
BE | 11.02.2004 | ||
CH | 11.02.2004 | ||
FI | 11.02.2004 | ||
FR | 11.02.2004 | ||
LI | 11.02.2004 | ||
NL | 11.02.2004 | ||
DK | 11.05.2004 | ||
GR | 11.05.2004 | ||
SE | 11.05.2004 | ||
DE | 12.05.2004 | ||
ES | 22.05.2004 | ||
IE | 01.10.2004 | ||
MC | 31.10.2004 | ||
Frühere [2006/12] | AT | 11.02.2004 | |
BE | 11.02.2004 | ||
CH | 11.02.2004 | ||
FI | 11.02.2004 | ||
LI | 11.02.2004 | ||
NL | 11.02.2004 | ||
DK | 11.05.2004 | ||
GR | 11.05.2004 | ||
SE | 11.05.2004 | ||
DE | 12.05.2004 | ||
ES | 22.05.2004 | ||
IE | 01.10.2004 | ||
MC | 31.10.2004 | ||
Frühere [2005/46] | AT | 11.02.2004 | |
BE | 11.02.2004 | ||
CH | 11.02.2004 | ||
FI | 11.02.2004 | ||
LI | 11.02.2004 | ||
DK | 11.05.2004 | ||
GR | 11.05.2004 | ||
SE | 11.05.2004 | ||
DE | 12.05.2004 | ||
ES | 22.05.2004 | ||
IE | 01.10.2004 | ||
MC | 31.10.2004 | ||
Frühere [2005/45] | AT | 11.02.2004 | |
BE | 11.02.2004 | ||
CH | 11.02.2004 | ||
FI | 11.02.2004 | ||
LI | 11.02.2004 | ||
DK | 11.05.2004 | ||
GR | 11.05.2004 | ||
SE | 11.05.2004 | ||
DE | 12.05.2004 | ||
ES | 22.05.2004 | ||
MC | 31.10.2004 | ||
Frühere [2005/12] | AT | 11.02.2004 | |
BE | 11.02.2004 | ||
CH | 11.02.2004 | ||
FI | 11.02.2004 | ||
LI | 11.02.2004 | ||
DK | 11.05.2004 | ||
GR | 11.05.2004 | ||
SE | 11.05.2004 | ||
DE | 12.05.2004 | ||
ES | 22.05.2004 | ||
Frühere [2005/02] | AT | 11.02.2004 | |
BE | 11.02.2004 | ||
CH | 11.02.2004 | ||
FI | 11.02.2004 | ||
LI | 11.02.2004 | ||
DK | 11.05.2004 | ||
GR | 11.05.2004 | ||
SE | 11.05.2004 | ||
ES | 22.05.2004 | ||
Frühere [2005/01] | AT | 11.02.2004 | |
BE | 11.02.2004 | ||
CH | 11.02.2004 | ||
FI | 11.02.2004 | ||
LI | 11.02.2004 | ||
GR | 11.05.2004 | ||
SE | 11.05.2004 | ||
ES | 22.05.2004 | ||
Frühere [2004/46] | AT | 11.02.2004 | |
CH | 11.02.2004 | ||
FI | 11.02.2004 | ||
LI | 11.02.2004 | ||
GR | 11.05.2004 | ||
SE | 11.05.2004 | ||
ES | 22.05.2004 | ||
Frühere [2004/44] | AT | 11.02.2004 | |
CH | 11.02.2004 | ||
FI | 11.02.2004 | ||
LI | 11.02.2004 | ||
GR | 11.05.2004 | ||
SE | 11.05.2004 | ||
Frühere [2004/43] | AT | 11.02.2004 | |
FI | 11.02.2004 | ||
GR | 11.05.2004 | ||
SE | 11.05.2004 | ||
Frühere [2004/41] | FI | 11.02.2004 | |
GR | 11.05.2004 | ||
SE | 11.05.2004 | ||
Frühere [2004/40] | FI | 11.02.2004 | |
SE | 11.05.2004 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]EP0415693 (ARIZONA TECH DEV [US]) [X] 7-9,16 * column 5, line 4 - line 12 * * figure - * * column 10, line 57 - column 11, line 36 * * claims 1,8,9 *; | [Y]WO9315062 (WELLCOME FOUND [GB]) [Y] 1-3,6-24 * abstract * * formula (I) * * page 12 - page 24 * * page 24, line 21 - line 28 * * page 27, line 9 - line 19 * * page 29, line 30 - page 30, line 4 *; | [Y]WO9504051 (WELLCOME FOUND [GB], et al) [Y] 1-3,6-24 * abstract * * page 1, line 6 - line 10 * * formulae (I) and (II) * * page 14, line 21 - line 24 * * page 16, line 10 - line 18 *; | [X]WO9602545 (SMITHKLINE BEECHAM FARMA [IT], et al) [X] 1,3 * page 1, line 26 - line 34 * * page 8, line 11 - line 20 *; | [X]US5574159 (CHANG KWEN-JEN [US], et al) [X] 1-3,6-24 * abstract * * formula (I) * * column 13, line 50 - line 58 * * table A *; | [DX]WO9636620 (SMITHKLINE BEECHAM SPA [IT], et al) [DX] 1-4,7-10,13-16 * formula (I) * * page 7, line 14 - line 22 * * claim - *; | [DX]WO9710230 (SMITHKLINE BEECHAM SPA [IT], et al) [DX] 1-3,5,7-9,13-16 * formula (I) * * page 1, line 20 - line 27 *; | [E]WO9746240 (DELTA PHARMACEUTICALS INC [US]) [E] 1-3,6-24 * abstract * * page 1, line 30 - page 2, line 21 * * formula (I) * * page 12, line 19 - page 14, line 14 * * page 15, line 1 - page 16, line 17 * * example - *; | [A] - ERSPAMER V ET AL, "DELTORPHINS: A FAMILY OF NATURALLY OCCURRING PEPTIDES WITH HIGH AFFINITY AND SELECTIVITY FOR OPIOID BINDING SITES", PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF USA,US,NATIONAL ACADEMY OF SCIENCE. WASHINGTON, (19890701), vol. 86, no. 13, ISSN 0027-8424, pages 5188 - 5192, XP000033899 [A] 1-24 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.86.13.5188 | Internationale Recherche | [X] - DATABASE CAPLUS ON STN, DEP. PHARMACOLOGY, UNIVERSITY MICHIGAN, (Ann Arbor, MI), Document No. 121:271967, NEGUS S. et al., "Behavioral Effects of the Systemically Active Delta Opioid Agonist BW373U86 in Rhesus Monkeys"; & J. PHARMACOL. EXP. THER., 270(3), 1994, 1025-1034. |