EP0930901 - DICHTUNGSLOSE ABDICHTUNG FÜR EINEN DREHBAREN KONNEKTOR EINES BLUTRESERVOIRS [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 21.11.2003 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 11.01.2008 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat | veröffentlicht am 13.02.2008 [2008/07] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Medtronic, Inc. 7000 Central Avenue N.E. Minneapolis MN 55432-3576 / US | [N/P] |
Frühere [1999/30] | Für alle benannten Staaten MEDTRONIC, INC. 7000 Central Avenue N.E. Minneapolis, Minnesota 55432 / US | Erfinder | 01 /
VAN DRIEL, Michael, R. 10070 Quail Court Fountain Valley, CA 92708 / US | [1999/30] | Vertreter | Hughes, Andrea Michelle Dehns St Bride's House 10 Salisbury Square London EC4Y 8JD / GB | [N/P] |
Frühere [1999/30] | Hughes, Andrea Michelle Frank B. Dehn & Co., European Patent Attorneys, 179 Queen Victoria Street London EC4V 4EL / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 97910781.0 | 02.10.1997 | [1999/30] | WO1997US17866 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19960728873 | 10.10.1996 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 728873 | [1999/30] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9815304 | Datum: | 16.04.1998 | Sprache: | EN | [1998/15] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0930901 | Datum: | 28.07.1999 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 16.04.1998 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1999/30] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0930901 | Datum: | 15.01.2003 | Sprache: | EN | [2003/03] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 16.04.1998 | Klassifikation | IPC: | A61M1/36, A61M39/10 | [1999/30] | CPC: |
A61M39/1055 (EP,US);
A61M1/3627 (EP,US);
A61M1/3632 (EP,US);
A61M2039/1027 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, IT [1999/30] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | DICHTUNGSLOSE ABDICHTUNG FÜR EINEN DREHBAREN KONNEKTOR EINES BLUTRESERVOIRS | [1999/30] | Englisch: | GASKETLESS SEAL FOR ROTATABLE BLOOD RESERVOIR CONNECTOR | [1999/30] | Französisch: | FERMETURE SANS JOINT D'ETANCHEITE POUR UN CONNECTEUR DE RESERVOIR DE SANG ROTATIF | [1999/30] | Eintritt in die regionale Phase | 13.04.1999 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 13.04.1999 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 13.04.1999 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 22.04.1998 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 13.04.1999 | Prüfungsantrag gestellt [1999/30] | 05.01.2000 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 17.07.2000 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 27.12.2000 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 20.04.2001 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 20.02.2002 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 09.07.2002 | Ankündigung der Patenterteilung | 30.09.2002 | Erteilungsgebühr entrichtet | 30.09.2002 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 16.10.2003 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2004/02] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 25.10.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 26.10.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 24.10.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 29.10.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | IT | 15.01.2003 | [2008/07] | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US5403273 (LINDSAY ERIN J [US]) [A] 1* column 5, line 44 - line 63 *; | [X]US5470324 (COOK CHARLES [US], et al) [X] 1 * column 9, paragraph 2; figures 15-18 * |