EP0904664 - RUFSTRATEGIE FÜR EIN MOBILTELEKOMMUNIKATIONSSYSTEM [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 11.01.2003 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 11.01.2008 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: IT | veröffentlicht am 13.02.2008 [2008/07] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Koninklijke KPN N.V. Stationsplein 7 9726 AE Groningen / NL | [1999/13] | Erfinder | 01 /
VAN DER WERFF, Martin, Remco Spirealaan 106 NL-9741 PE Groningen / NL | 02 /
CAMPS, Johannes, Marinus, Antonius Gedempte Kattendiep 3b NL-9711 PL Groningen / NL | 03 /
GROENEWEG, Pieter, Gerrit Stadhoudersring 746 NL-2713 GX Zoetermeer / NL | 04 /
HELWIG, Willem, Johannes Pastoor Buyslaan 54 NL-2242 RM Wassenaar / NL | 05 /
OUDE VRIELINK, Paul, Bernardus, Johannes Troelstralaan 17a NL-9722 JB Groningen / NL | 06 /
WESTERDIJK, Sicke Berlageweg 70 NL-9731 LK Groningen / NL | [1999/18] |
Frühere [1999/13] | 01 /
VAN DER WERFF, Martin, Remco Spirealaan 106 NL-9741 PE Groningen / NL | ||
02 /
CAMPS, Johannes, Marinus, Antonius Gedempte Kattendiep 3b NL-9711 PL Groningen / NL | |||
03 /
GROENEWEG, Pieter, Gerrit Stadhoudersring 746 NL-2713 GX Zoetermeer / NL | |||
04 /
HELWIG, Willem, Johannes Pastoor Buyslaan 54 NL-2242 RM Wassenaar / NL | |||
05 /
OUDE VRIELINK, Paul, Bernardus, Johannes Troelstralaan 17a NL-9722 JB Groningen / NL | |||
06 /
WESTERDIJK, Sicke Illegaliteitslaan 8 NL-9727 EC Groningen / NL | Vertreter | Wuyts, Koenraad Maria, et al Koninklijke KPN N.V. Intellectual Property Group P.O. Box 25110 3001 HC Rotterdam / NL | [N/P] |
Frühere [2001/28] | Wuyts, Koenraad Maria, et al Koninklijke KPN N.V., Intellectual Property Group, P.O. BOX 95321 2509 CH The Hague / NL | ||
Frühere [1999/13] | Klein, Bart, et al Koninklijke KPN N.V., P.O. Box 95321 2509 CH The Hague / NL | Anmeldenummer, Anmeldetag | 97927158.2 | 05.06.1997 | [1999/13] | WO1997EP02980 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | NL19961003336 | 13.06.1996 Ursprünglich veröffentlichtes Format: NL 1003336 | [1999/13] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9748244 | Datum: | 18.12.1997 | Sprache: | EN | [1997/54] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0904664 | Datum: | 31.03.1999 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 18.12.1997 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1999/13] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0904664 | Datum: | 27.02.2002 | Sprache: | EN | [2002/09] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 18.12.1997 | Klassifikation | IPC: | H04Q7/22 | [1999/13] | CPC: |
H04W68/04 (EP,US);
H04B7/1856 (EP,US);
H04W68/06 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, NL, PT, SE [1999/13] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | RUFSTRATEGIE FÜR EIN MOBILTELEKOMMUNIKATIONSSYSTEM | [1999/13] | Englisch: | PAGING STRATEGY FOR A MOBILE TELECOMMUNICATION SYSTEM | [1999/13] | Französisch: | STRATEGIE DE RECHERCHE DE PERSONNE POUR UN SYSTEME DE TELECOMMUNICATIONS MOBILE | [2001/24] |
Frühere [1999/13] | STRATEGIE DE RECHERCHE DE PERSONNE POUR SYSTEME DE TELECOMMUNICATIONS MOBILE | Eintritt in die regionale Phase | 13.01.1999 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 13.01.1999 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 13.01.1999 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 19.11.1997 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 13.01.1999 | Prüfungsantrag gestellt [1999/13] | 18.06.2001 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 17.08.2001 | Ankündigung der Patenterteilung | 27.11.2001 | Erteilungsgebühr entrichtet | 27.11.2001 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 28.11.2002 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2003/09] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 21.05.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 12.05.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 18.05.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 27.02.2002 | BE | 27.02.2002 | FI | 27.02.2002 | FR | 27.02.2002 | GR | 27.02.2002 | IT | 27.02.2002 | NL | 27.02.2002 | DK | 27.05.2002 | PT | 27.05.2002 | SE | 27.05.2002 | DE | 28.05.2002 | GB | 05.06.2002 | IE | 05.06.2002 | LU | 05.06.2002 | CH | 30.06.2002 | LI | 30.06.2002 | ES | 29.08.2002 | [2008/07] |
Frühere [2006/14] | AT | 27.02.2002 | |
BE | 27.02.2002 | ||
FI | 27.02.2002 | ||
FR | 27.02.2002 | ||
GR | 27.02.2002 | ||
NL | 27.02.2002 | ||
DK | 27.05.2002 | ||
PT | 27.05.2002 | ||
SE | 27.05.2002 | ||
DE | 28.05.2002 | ||
GB | 05.06.2002 | ||
IE | 05.06.2002 | ||
LU | 05.06.2002 | ||
CH | 30.06.2002 | ||
LI | 30.06.2002 | ||
ES | 29.08.2002 | ||
Frühere [2004/39] | AT | 27.02.2002 | |
BE | 27.02.2002 | ||
FI | 27.02.2002 | ||
GR | 27.02.2002 | ||
NL | 27.02.2002 | ||
DK | 27.05.2002 | ||
PT | 27.05.2002 | ||
SE | 27.05.2002 | ||
DE | 28.05.2002 | ||
GB | 05.06.2002 | ||
IE | 05.06.2002 | ||
LU | 05.06.2002 | ||
CH | 30.06.2002 | ||
LI | 30.06.2002 | ||
ES | 29.08.2002 | ||
Frühere [2004/04] | AT | 27.02.2002 | |
BE | 27.02.2002 | ||
FI | 27.02.2002 | ||
GR | 27.02.2002 | ||
NL | 27.02.2002 | ||
DK | 27.05.2002 | ||
PT | 27.05.2002 | ||
SE | 27.05.2002 | ||
DE | 28.05.2002 | ||
GB | 05.06.2002 | ||
IE | 05.06.2002 | ||
CH | 30.06.2002 | ||
LI | 30.06.2002 | ||
ES | 29.08.2002 | ||
Frühere [2003/46] | AT | 27.02.2002 | |
BE | 27.02.2002 | ||
FI | 27.02.2002 | ||
GR | 27.02.2002 | ||
NL | 27.02.2002 | ||
DK | 27.05.2002 | ||
PT | 27.05.2002 | ||
SE | 27.05.2002 | ||
DE | 28.05.2002 | ||
GB | 05.06.2002 | ||
IE | 05.06.2002 | ||
CH | 30.06.2002 | ||
LI | 30.06.2002 | ||
Frühere [2003/39] | AT | 27.02.2002 | |
BE | 27.02.2002 | ||
FI | 27.02.2002 | ||
GR | 27.02.2002 | ||
NL | 27.02.2002 | ||
PT | 27.05.2002 | ||
SE | 27.05.2002 | ||
DE | 28.05.2002 | ||
GB | 05.06.2002 | ||
IE | 05.06.2002 | ||
CH | 30.06.2002 | ||
LI | 30.06.2002 | ||
Frühere [2003/30] | AT | 27.02.2002 | |
BE | 27.02.2002 | ||
FI | 27.02.2002 | ||
GR | 27.02.2002 | ||
NL | 27.02.2002 | ||
PT | 27.05.2002 | ||
SE | 27.05.2002 | ||
DE | 28.05.2002 | ||
GB | 05.06.2002 | ||
IE | 05.06.2002 | ||
Frühere [2003/29] | AT | 27.02.2002 | |
BE | 27.02.2002 | ||
FI | 27.02.2002 | ||
GR | 27.02.2002 | ||
NL | 27.02.2002 | ||
PT | 27.05.2002 | ||
SE | 27.05.2002 | ||
GB | 05.06.2002 | ||
IE | 05.06.2002 | ||
Frühere [2003/19] | AT | 27.02.2002 | |
BE | 27.02.2002 | ||
FI | 27.02.2002 | ||
GR | 27.02.2002 | ||
NL | 27.02.2002 | ||
PT | 27.05.2002 | ||
SE | 27.05.2002 | ||
GB | 05.06.2002 | ||
Frühere [2003/17] | AT | 27.02.2002 | |
BE | 27.02.2002 | ||
FI | 27.02.2002 | ||
NL | 27.02.2002 | ||
PT | 27.05.2002 | ||
SE | 27.05.2002 | ||
GB | 05.06.2002 | ||
Frühere [2003/09] | AT | 27.02.2002 | |
BE | 27.02.2002 | ||
FI | 27.02.2002 | ||
NL | 27.02.2002 | ||
PT | 27.05.2002 | ||
SE | 27.05.2002 | ||
Frühere [2003/06] | BE | 27.02.2002 | |
FI | 27.02.2002 | ||
NL | 27.02.2002 | ||
PT | 27.05.2002 | ||
SE | 27.05.2002 | ||
Frühere [2002/49] | FI | 27.02.2002 | |
SE | 27.05.2002 | ||
Frühere [2002/37] | SE | 27.05.2002 | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]EP0569106 (PHILIPS ELECTRONICS UK LTD [GB], et al) [X] 1-4,12 * column 9, line 45 - column 10, line 17 * * column 13, line 42 - column 13, line 54; figure 2 *; | [XY]EP0624996 (FRANCE TELECOM [FR]) [X] 1-3,7,9,12 * column 6, line 17 - column 6, line 33 * * column 11, line 16 - column 11, line 22 * * column 13, line 42 - column 14, line 43; figures 2,4C * [Y] 10,11,13,14; | [A]US5408683 (ABLAY SEWIM F [US], et al) [A] 1,2,10-14 * column 4, line 21 - column 5, line 26; figure 1 ** column 7, line 50 - column 7, line 57 *; | [Y] - MADHAVAPEDDY S ET AL, "ADAPTIVE PAGING ALGORITHMS FOR CELLULAR SYSTEMS", PROCEEDINGS OF THE VEHICULAR TECHNOLOGY CONFERENCE, CHICAGO, JULY 25 - 28, 1995, INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS, (19950725), vol. 2, pages 976 - 980, XP000551679 [Y] 10,11,13,14 * page 976, column 1 - page 978, column 1 * |