EP0910884 - VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR STEUERUNG VON STROMVERSORGUNGSKOPPLUNGEN AUF EINER COMPUTERRÜCKWAND [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 15.02.2008 Datenbank zuletzt aktualisiert am 21.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 15.02.2008 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 19.03.2008 [2008/12] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Force Computers Inc. 2001 Logic Drive San Jose, CA 95124-3468 / US | [1999/17] | Erfinder | 01 /
BAUMANN, Juergen Tegernseer Landstrasse 23 D-82008 Unterhaching / DE | 02 /
VADASZ, Istvan Alzstrasse 23 D-81549 München / DE | [1999/17] | Vertreter | Baronetzky, Klaus, et al Splanemann Patentanwälte Partnerschaft Rumfordstrasse 7 80469 München / DE | [N/P] |
Frühere [1999/17] | Baronetzky, Klaus, Dipl.-Ing., et al Patentanwälte Dipl.-Ing. R. Splanemann, Dr. B. Reitzner, Dipl.-Ing. K. Baronetzky Tal 13 80331 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 97932536.2 | 08.07.1997 | [1999/17] | WO1997US11840 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19960676706 | 08.07.1996 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 676706 | [1999/17] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9801930 | Datum: | 15.01.1998 | Sprache: | EN | [1998/02] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0910884 | Datum: | 28.04.1999 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 15.01.1998 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1999/17] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 15.01.1998 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 22.03.2000 | Klassifikation | IPC: | H02J1/00, H02J1/10, H02J3/00, G06F1/00, G11C8/00, H02H7/122, G06F1/32, H02J1/14 | [2000/19] | CPC: |
G11C5/143 (EP,US);
G06F1/305 (EP,US);
H02J1/14 (EP,US);
H02J9/061 (EP,US)
|
Frühere IPC [1999/17] | H02J1/00, H02J1/10, H02J3/00, G06F1/00, G11C8/00, H02H7/122 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [1999/17] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR STEUERUNG VON STROMVERSORGUNGSKOPPLUNGEN AUF EINER COMPUTERRÜCKWAND | [1999/17] | Englisch: | METHOD AND APPARATUS FOR CONTROL OF POWER SUPPLY COUPLINGS ON COMPUTER BACKPLANE | [1999/17] | Französisch: | PROCEDE ET SYSTEME DE COMMANDE DE COUPLAGE DE BLOCS D'ALIMENTATION PLACES SUR LE PANNEAU ARRIERE D'UN ORDINATEUR | [1999/17] | Eintritt in die regionale Phase | 20.01.1999 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 20.01.1999 | Recherchengebühr entrichtet | 20.01.1999 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 20.01.1999 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 06.02.1998 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: US | 20.01.1999 | Prüfungsantrag gestellt [1999/17] | 07.09.2005 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 17.01.2006 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 17.05.2006 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 07.09.2006 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 19.10.2006 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 08.02.2007 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 14.05.2007 | Ankündigung der Patenterteilung | 25.09.2007 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2008/12] | 29.10.2007 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erteilungsgebühr/Druckkostengebühr nicht fristgerecht entrichtet [2008/12] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 23.06.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 11.04.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 22.06.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 22.05.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 05.04.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 03.07.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 01.07.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 10.07.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 04.07.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US5266838 (GERNER WILLIAM [US]); | [A]US5027002 (THORNTON ROGER D [US]) | Internationale Recherche | [X]US5588054 (SHIN SEONGKEE [KR], et al); | [A]US4868832 (MARRINGTON S PAUL [AU], et al); | [A]US5151907 (ROBBINS WALTER A [US]); | [A]US5184025 (MCCURRY PATRICK W [US], et al) |