Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | EP0850496 | Globale Akte | 03.04.2002 | B1 | EP0850496 | 01.07.1998 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | FR9701243 | 09.07.1997 | FR9608601 | 10.07.1996 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | DE69711574T | 21.11.2002 | T2 | DE69711574D1 | 08.05.2002 | D1 | Prioritätsnummer | Datum | FR9701243 | 09.07.1997 | FR9608601 | 10.07.1996 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | US6300916 | 09.10.2001 | B1 | Prioritätsnummer | Datum | FR9701243 | 09.07.1997 | FR9608601 | 10.07.1996 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | WO9801920 | Globale Akte | 15.01.1998 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | FR9608601 | 10.07.1996 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | FR2751137 | 06.11.1998 | B1 | FR2751137 | 16.01.1998 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | FR9608601 | 10.07.1996 |