EP0850496 - SENDEVORRICHTUNG MIT RUNDSTRAHLENDER ANTENNE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 07.02.2003 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.02.2003 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 26.03.2003 [2003/13] | Anmelder | Für alle benannten Staaten CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES 2, Place Maurice Quentin 75001 Paris / FR | [N/P] |
Frühere [1998/27] | Für alle benannten Staaten CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES 2, Place Maurice-Quentin 75001 Paris / FR | Erfinder | 01 /
DIEZ, Hubert 8, rue du Bocage F-31490 Léguevin / FR | [1998/27] | Vertreter | Martin, Jean-Jacques Cabinet Régimbeau 20, rue de Chazelles 75847 Paris Cedex 17 / FR | [N/P] |
Frühere [1998/27] | Martin, Jean-Jacques Cabinet REGIMBEAU 26, Avenue Kléber 75116 Paris / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 97932866.3 | 09.07.1997 | [1998/27] | WO1997FR01243 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR19960008601 | 10.07.1996 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 9608601 | [1998/27] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9801920 | Datum: | 15.01.1998 | Sprache: | FR | [1998/02] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0850496 | Datum: | 01.07.1998 | Sprache: | FR | Die von der WIPO am 15.01.1998 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1998/27] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0850496 | Datum: | 03.04.2002 | Sprache: | FR | [2002/14] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 15.01.1998 | Klassifikation | IPC: | H01Q1/36, H01Q11/08 | [1998/27] | CPC: |
H01Q11/08 (EP,US);
H01Q1/362 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, GB, IT [1998/27] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SENDEVORRICHTUNG MIT RUNDSTRAHLENDER ANTENNE | [1998/27] | Englisch: | TRANSMISSION DEVICE WITH OMNIDIRECTIONAL ANTENNA | [1998/27] | Französisch: | DISPOSITIF D'EMISSION A ANTENNE OMNIDIRECTIONNELLE | [1998/27] | Eintritt in die regionale Phase | 30.03.1998 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 30.03.1998 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 13.07.1998 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 13.07.1998 | Prüfungsantrag gestellt [1998/37] | 01.06.2001 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 19.09.2001 | Ankündigung der Patenterteilung | 26.11.2001 | Erteilungsgebühr entrichtet | 26.11.2001 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 06.01.2003 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2003/13] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 26.07.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 24.07.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 23.07.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US2953786 (KRAUSE LLOYD O) [A] 1-10 * column 7, line 3 - column 9, line 70; figures 1-9 *; | [A]US3263233 (ERICH SPITZ) [A] 1 * column W *; | [A]DE1441599 (CHU LAN JEN) [A] 1 * figures 1-3; claims 1-9 *; | [A]DE1541461 (CSF) [A] 1* figures 1-4; claims 1-7 *; | [A]EP0320404 (CENTRE NAT ETD SPATIALES [FR]) [A] 1-10 * column 1, line 32 - column 3, line 27; figures 1A-2A * |