EP0912596 - PFLANZLICHE GENE ZUR REGULIERUNG DER PLASTIDTEILUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 04.06.2004 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 04.06.2004 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 21.07.2004 [2004/30] | Anmelder | Für alle benannten Staaten University of Nevada University of Nevada - School of Medicine, Dept. of Pharmacology, Mail Stop 318 Reno, NV 89557 / US | [1999/18] | Erfinder | 01 /
OSTERYOUNG, Katherine, W. 4135 Longknife Road Reno, NV 89509 / US | [1999/18] | Vertreter | Ellis-Jones, Patrick George Armine J.A. KEMP & CO. 14 South Square Gray's Inn London WC1R 5JJ / GB | [N/P] |
Frühere [1999/18] | Ellis-Jones, Patrick George Armine J.A. KEMP & CO. 14 South Square Gray's Inn London WC1R 5LX / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 97933198.0 | 27.06.1997 | [1999/18] | WO1997US11287 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19960020959P | 28.06.1996 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 20959 P | [1999/18] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9800436 | Datum: | 08.01.1998 | Sprache: | EN | [1998/01] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0912596 | Datum: | 06.05.1999 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 08.01.1998 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1999/18] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 08.01.1998 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 22.02.2002 | Klassifikation | IPC: | C07H21/04, C12N15/82, C07K14/415 | [2002/13] | CPC: |
C07K14/415 (EP,US);
C12N15/8269 (EP,US)
|
Frühere IPC [1999/18] | C07H21/04, C12N15/82 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [1999/18] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | PFLANZLICHE GENE ZUR REGULIERUNG DER PLASTIDTEILUNG | [1999/18] | Englisch: | PLANT PLASTID DIVISION GENES | [1999/18] | Französisch: | GENES DE PLANTES REGULANT LA DIVISION DES PLASTES | [1999/18] | Eintritt in die regionale Phase | 11.01.1999 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 11.01.1999 | Recherchengebühr entrichtet | 11.01.1999 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 11.01.1999 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 26.01.1998 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: US | 11.01.1999 | Prüfungsantrag gestellt [1999/18] | 02.09.2003 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 31.12.2003 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2004/30] | 06.02.2004 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2004/30] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 14.06.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 13.09.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 13.06.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 25.06.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.06.2000 | 04   M06   Gebühr entrichtet am   13.09.2000 | 30.06.2003 | 07   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [PX] - OSTERYOUNG, "Arabidopsis homologs of bacterial cell division protein FTSZ are likely components of the plastid division machinery", PLANT PHYSIOLOGY, (19960727), vol. 111, no. 2 suppl., page 43, XP001055223 [PX] 1-15 * the whole document * | [T] - OSTERYOUNG ET AL., "Chloroplast division in higher plants requires members of two functionally divergent gene families with homology to bacterial ftsZ", THE PLANT CELL, (199812), vol. 10, page 1991-2004, XP002189096 [T] * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1105/tpc.10.12.1991 | Internationale Recherche | [X] - "CONSERVED CELL AND ORGANELLE DIVISION", NATURE, Nature Publishing Group, United Kingdom, United Kingdom, (19950810), vol. 376, doi:10.1038/376473b0, ISSN 0028-0836, page 473/474, XP002909858 DOI: http://dx.doi.org/10.1038/376473b0 | [A] - BEALL B, LOWE M, LUTKENHAUS J, "CLONING AND CHARACTERIZATION OF BACILLUS SUBTILIS HOMOLOGS OF ESCHERICHIA COLI CELL DIVISION GENES FTSZ AND FTSA", Journal of Bacteriology, American Society for Microbiology, US, US, (19881001), vol. 170, no. 10, ISSN 0021-9193, pages 4855 - 4864, XP002909859 |