EP0912934 - VERFAHREN ZUM TRANSPORTIEREN VON IN EINER SCHNITTSTELLENDEFINITIONSSPRACHE DEFINIERTEN DATENSTRUKTUREN ZWISCHEN HETEROGENEN SYSTEMEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [1999/18] | VERFAHREN UND GERÄT ZUM TRANSPORTIEREN VON IN EINER SCHNITTSTELLENDEFINITIONSSPRACHE DEFINIERTEN DATENSTRUKTUREN ZWISCHEN HETEROGENEN SYSTEMEN | ||
[2003/27] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 03.12.2004 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 03.02.2006 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: NL | veröffentlicht am 22.03.2006 [2006/12] | Anmelder | Für alle benannten Staaten 724 Solutions Software Inc. 1221 State Street Suite 200 Santa Barbara, CA 93101 / US | [2003/25] |
Frühere [1999/39] | Für alle benannten Staaten TANTAU Software, Inc. 110 Wild Basin Road Suite 160 Austin, TX 78746 / US | ||
Frühere [1999/18] | Für alle benannten Staaten Tandem Computers Incorporated 10435 N. Tantau Avenue, LOC. 200-16 Cupertino, CA 95014 / US | Erfinder | 01 /
SCHOFIELD, Andrew Lindenbuehl 27 CH-6330 Cham / CH | [2003/37] |
Frühere [1999/18] | 01 /
SCHOFIELD, Andrew Lindenbuehl 27 CH-6330 Cham / US | Vertreter | Liesegang, Eva Boehmert & Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB Pettenkoferstrasse 22 80336 München / DE | [N/P] |
Frühere [1999/18] | Liesegang, Eva Forrester & Boehmert, Franz-Josef-Strasse 38 80801 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 97934069.2 | 10.07.1997 | [1999/18] | WO1997US11883 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19960680203 | 11.07.1996 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 680203 | [1999/18] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9802810 | Datum: | 22.01.1998 | Sprache: | EN | [1998/03] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0912934 | Datum: | 06.05.1999 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 22.01.1998 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1999/18] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0912934 | Datum: | 28.01.2004 | Sprache: | EN | [2004/05] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 22.01.1998 | Klassifikation | IPC: | G06F9/46 | [1999/18] | CPC: |
G06F9/465 (EP,US);
Y10S707/99942 (US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, ES, FI, FR, GB, IT, NL, SE [1999/18] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUM TRANSPORTIEREN VON IN EINER SCHNITTSTELLENDEFINITIONSSPRACHE DEFINIERTEN DATENSTRUKTUREN ZWISCHEN HETEROGENEN SYSTEMEN | [2003/27] | Englisch: | METHOD FOR TRANSPORTING INTERFACE DEFINITION LANGUAGE-DEFINED DATA STRUCTURES BETWEEN HETEROGENEOUS SYSTEMS | [2003/27] | Französisch: | PROCEDE DE TRANSFERT DE STRUCTURES DE DONNEES DEFINIES PAR UN LANGAGE DE DEFINITION D'INTERFACE ENTRE DES SYSTEMES HETEROGENES | [2003/27] |
Frühere [1999/18] | VERFAHREN UND GERÄT ZUM TRANSPORTIEREN VON IN EINER SCHNITTSTELLENDEFINITIONSSPRACHE DEFINIERTEN DATENSTRUKTUREN ZWISCHEN HETEROGENEN SYSTEMEN | ||
Frühere [1999/18] | METHOD AND APPARATUS FOR TRANSPORTING INTERFACE DEFINITION LANGUAGE-DEFINED DATA STRUCTURES BETWEEN HETEROGENEOUS SYSTEMS | ||
Frühere [1999/18] | PROCEDE ET APPAREIL DE TRANSFERT DE STRUCTURES DE DONNEES DEFINIES PAR UN LANGAGE DE DEFINITION D'INTERFACE ENTRE DES SYSTEMES HETEROGENES | Eintritt in die regionale Phase | 04.02.1999 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 04.02.1999 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 04.02.1999 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 05.02.1998 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: US | 04.02.1999 | Prüfungsantrag gestellt [1999/18] | 17.07.2002 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 17.01.2003 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 06.08.2003 | Ankündigung der Patenterteilung | 17.11.2003 | Erteilungsgebühr entrichtet | 17.11.2003 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 29.10.2004 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2005/03] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 08.06.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.07.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 12.07.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 12.07.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 14.07.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | FI | 28.01.2004 | NL | 28.01.2004 | SE | 28.04.2004 | ES | 09.05.2004 | [2006/12] |
Frühere [2004/46] | FI | 28.01.2004 | |
SE | 28.04.2004 | ||
ES | 09.05.2004 | ||
Frühere [2004/40] | FI | 28.01.2004 | |
SE | 28.04.2004 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US3886522 (BARTON ROBERT S, et al)[A] 1,11,17; | [A]EP0381645 (IBM [US]) [A] 1,11,17 * abstract *; | [A] - NEUFELD G ET AL, "AN OVERVIEW OF ASN.1", COMPUTER NETWORKS AND ISDN SYSTEMS, (19920201), vol. 23, no. 5, pages 393 - 415, XP000249379 [A] 1,11,17 * abstract * * page 404, line 9 - page 409, line 2 * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0169-7552(92)90014-H | [A] - CHAPPELL D, "A TUTORIAL ON ABSTRACT SYNTAX NOTATION ONE (ASN.1)", OPEN SYSTEMS DATA TRANSFER, (19861201), vol. 25, pages 1 - 13, XP000564222 [A] 1,11,17 * page 9, line 19 - page 13, line 22 * | Prüfung | - ORB 2.0 RFP Submission, OMG TC Document 94.9.32, published 1994 | - Instant CORBA, by Robert Orfali et. al., Wiley Computer Publishing, published 1997, pp. 85-91 | - Inside CORBA, by Thomas J. Mowbray et. al., Addison Wesley, published 1997, pp. 62-64, 72-75 | - The Common Object Request Broker: Architecture and Specification, Revision 1.2, Draft 29, OMG Document 93.xx.y (93.12.43), publ. 1993/94 |