EP0918843 - VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON WASCHMITTELN MIT HOHER DICHTE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 18.07.2003 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 23.03.2007 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: DK | veröffentlicht am 25.04.2007 [2007/17] | Anmelder | Für alle benannten Staaten THE PROCTER & GAMBLE COMPANY One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, OH 45202 / US | [N/P] |
Frühere [2002/37] | Für alle benannten Staaten THE PROCTER & GAMBLE COMPANY One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, Ohio 45202 / US | ||
Frühere [1999/22] | Für alle benannten Staaten THE PROCTER & GAMBLE COMPANY One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, Ohio 45202 / US | Erfinder | 01 /
ZAFFIRO, Paul, Anthony 6285 Delcrest Drive Fairfield, OH 45014 / US | 02 /
HALVORSEN, William, Garrett 1311 Dillon Avenue Cincinnati, OH 45208 / US | 03 /
CAPECI, Scott, William 3285 Citation Lane North Bend, OH 45052 / US | 04 /
WILLIAMS, Antonio 2011 Crest Road Cincinnati, OH 45240 / US | 05 /
DALTON, Larry, Vincent 8682 Hollyhock Drive Finneytown, OH 45231 / US | [1999/22] | Vertreter | Peet, Jillian Wendy, et al Procter & Gamble Technical Centres Limited Whitley Road Longbenton Newcastle upon Tyne NE12 9TS / GB | [N/P] |
Frühere [1999/22] | Peet, Jillian Wendy, et al Procter & Gamble Technical Centres Limited, Whitley Road, Longbenton Newcastle upon Tyne NE12 9TS / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 97935094.9 | 30.07.1997 | [1999/22] | WO1997US12948 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19960023902P | 14.08.1996 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 23902 P | [1999/22] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9806816 | Datum: | 19.02.1998 | Sprache: | EN | [1998/07] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0918843 | Datum: | 02.06.1999 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 19.02.1998 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1999/22] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0918843 | Datum: | 11.09.2002 | Sprache: | EN | [2002/37] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 19.02.1998 | Klassifikation | IPC: | C11D11/00, C11D17/06 | [1999/22] | CPC: |
C11D11/0082 (EP);
C11D17/065 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, NL, PT, SE [1999/22] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON WASCHMITTELN MIT HOHER DICHTE | [1999/22] | Englisch: | PROCESS FOR MAKING HIGH DENSITY DETERGENT | [1999/22] | Französisch: | PROCEDE DE FABRICATION D'UN DETERGENT HAUTE DENSITE | [1999/22] | Eintritt in die regionale Phase | 26.02.1999 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 26.02.1999 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 26.02.1999 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 25.02.1998 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 26.02.1999 | Prüfungsantrag gestellt [1999/22] | 10.09.2001 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 23.01.2002 | Ankündigung der Patenterteilung | 10.04.2002 | Erteilungsgebühr entrichtet | 10.04.2002 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 12.06.2003 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2003/36] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 26.02.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 10.07.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 05.07.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 04.07.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 11.09.2002 | BE | 11.09.2002 | CH | 11.09.2002 | FI | 11.09.2002 | GR | 11.09.2002 | LI | 11.09.2002 | DK | 11.12.2002 | SE | 11.12.2002 | PT | 17.12.2002 | [2007/17] |
Frühere [2005/21] | AT | 11.09.2002 | |
BE | 11.09.2002 | ||
CH | 11.09.2002 | ||
FI | 11.09.2002 | ||
GR | 11.09.2002 | ||
LI | 11.09.2002 | ||
SE | 11.12.2002 | ||
PT | 17.12.2002 | ||
Frühere [2003/48] | AT | 11.09.2002 | |
BE | 11.09.2002 | ||
CH | 11.09.2002 | ||
GR | 11.09.2002 | ||
LI | 11.09.2002 | ||
SE | 11.12.2002 | ||
PT | 17.12.2002 | ||
Frühere [2003/31] | AT | 11.09.2002 | |
CH | 11.09.2002 | ||
GR | 11.09.2002 | ||
LI | 11.09.2002 | ||
SE | 11.12.2002 | ||
PT | 17.12.2002 | ||
Frühere [2003/22] | GR | 11.09.2002 | |
SE | 11.12.2002 | ||
PT | 17.12.2002 | ||
Frühere [2003/20] | GR | 11.09.2002 | |
SE | 11.12.2002 | ||
Frühere [2003/14] | SE | 11.12.2002 | Angeführt in | Internationale Recherche | [DA]EP0451894 (UNILEVER NV [NL], et al) [DA] 1,3,10 * the whole document *; | [DA]US5133924 (APPEL PETER W [NL], et al) [DA] 1,3,7-10 * the whole document *; | [DA]US5160657 (BORTOLOTTI FABRIZIO [IT], et al) [DA] 1,3,7-10 * the whole document *; | [DA]US5516448 (CAPECI SCOTT W [US], et al) [DA] 1,3,6-10 * the whole document *; | [PA]US5554587 (CAPECI SCOTT W [US]) [PA] 1,3,6-10* the whole document * |