EP1012706 - SYSTEM DAS EINEM I/O PROZESSOR ERLAUBT UNTER VERSCHIEDENEN TRANSFERALGORITHMEN ZU OPERIEREN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 30.12.2005 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 12.06.2009 | Änderung - Vertreter | veröffentlicht am 15.07.2009 [2009/29] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Electronics for Imaging, Inc. 2855 Campus Drive San Mateo, California 94403 / US | [2000/26] | Erfinder | 01 /
BLUMER, Marc 3860 West Naughton Avenue Belmont, CA 94002 / US | 02 /
ANDO, Wayne 937 Lake Tahoe Court San Jose, CA 95123 / US | [2000/26] | Vertreter | Schoppe, Fritz, et al Schoppe, Zimmermann, Stöckeler & Zinkler Patentanwälte Postfach 246 82043 Pullach bei München / DE | [N/P] |
Frühere [2009/29] | Schoppe, Fritz, et al Schoppe, Zimmermann, Stöckeler & Zinkler Patentanwälte Postfach 246 82043 Pullach bei München / DE | ||
Frühere [2000/26] | Schoppe, Fritz, Dipl.-Ing., et al Schoppe, Zimmermann & Stöckeler, Patentanwälte, Postfach 71 08 67 81458 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 97935129.3 | 24.07.1997 | [2000/26] | WO1997US13142 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19960716555 | 18.09.1996 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 716555 | [2000/26] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9812630 | Datum: | 26.03.1998 | Sprache: | EN | [1998/12] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1012706 | Datum: | 28.06.2000 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 26.03.1998 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2000/26] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 26.03.1998 | Klassifikation | IPC: | G06F9/38, G06F9/42, G06F13/00 | [2000/26] | CPC: |
G06F9/3879 (EP,US);
G06F13/28 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2000/26] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SYSTEM DAS EINEM I/O PROZESSOR ERLAUBT UNTER VERSCHIEDENEN TRANSFERALGORITHMEN ZU OPERIEREN | [2000/26] | Englisch: | SYSTEM FOR ALLOWING I/O PROCESSOR TO OPERATE UNDER DIFFERENT TRANSFER ALGORITHMS | [2000/26] | Französisch: | SYSTEME PERMETTANT A UN PROCESSEUR ENTREE/SORTIE DE FONCTIONNER AVEC DIFFERENTS ALGORITHMES DE TRANSFERT | [2000/26] | Eintritt in die regionale Phase | 16.03.1999 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 16.03.1999 | Recherchengebühr entrichtet | 16.03.1999 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 16.03.1999 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 20.04.1998 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: US | 16.03.1999 | Prüfungsantrag gestellt [2000/26] | 13.07.2005 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [2006/07] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 24.06.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 10.07.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 05.07.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 30.07.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 25.07.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 07.07.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.07.2005 | 09   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US5057997 (CHANG TAI-LIN [US], et al); | [Y]US5345567 (HAYDEN CLIFFORD O [US], et al); | [Y]US5357617 (DAVIS GORDON T [US], et al); | [YP]US5574873 (DAVIDIAN GARY G [US]); | [YP]US5588120 (SHITARA YASUHARU [JP], et al) |