EP1002435 - SYSTEM UND VERFAHREN ZUR EINFÄDELUNG UND GEWINNUNG VON TELEFONRUFNUMMERN IN SCHNURLOSEN TEXTNACHRICHTEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 01.12.2006 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 01.12.2006 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 03.01.2007 [2007/01] | Anmelder | Für alle benannten Staaten QUALCOMM INCORPORATED 5775 Morehouse Drive San Diego, CA 92121-1714 / US | [N/P] |
Frühere [2000/21] | Für alle benannten Staaten QUALCOMM Incorporated 5775 Morehouse Drive San Diego, CA 92121-1714 / US | Erfinder | 01 /
COAD, Michael, T. 13817 Goodman Street Overland Park, KS 66223 / US | 02 /
KENAGY, Jason, B. 7529 Herschel Avenue 2 La Jolla, CA 92037 / US | [2000/21] | Vertreter | Dunlop, Hugh Christopher, et al Maucher Jenkins Seventh Floor Offices Artillery House 11-19 Artillery Row London SW1P 1RT / GB | [N/P] |
Frühere [2002/30] | Dunlop, Hugh Christopher, et al R G C Jenkins &Co., 26 Caxton Street London SW1H 0RJ / GB | ||
Frühere [2000/21] | Whitten, George Alan, et al R.G.C. Jenkins & Co., 26 Caxton Street London SW1H 0RJ / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 97940730.1 | 28.08.1997 | [2000/21] | WO1997US15370 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19960705467 | 29.08.1996 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 705467 | [2000/21] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO9809463 | Datum: | 05.03.1998 | Sprache: | EN | [1998/09] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1002435 | Datum: | 24.05.2000 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 05.03.1998 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2000/21] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 14.05.1998 | Klassifikation | IPC: | H04Q7/32, H04M1/57, H04M1/00 | [2000/21] | CPC: |
H04W76/10 (EP,US);
H04M1/7243 (EP,US);
H04M1/27475 (EP,US);
H04M1/724 (EP,US);
H04M2250/68 (EP,US);
H04W4/14 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2000/21] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SYSTEM UND VERFAHREN ZUR EINFÄDELUNG UND GEWINNUNG VON TELEFONRUFNUMMERN IN SCHNURLOSEN TEXTNACHRICHTEN | [2000/21] | Englisch: | SYSTEM AND METHOD FOR THE INSERTION AND EXTRACTION OF TELEPHONE NUMBERS FROM A WIRELESS TEXT MESSAGE | [2000/21] | Französisch: | SYSTEME ET PROCEDE D'INSERTION ET D'EXTRACTION DE NUMEROS DE TELEPHONE A PARTIR D'UN MESSAGE TEXTUEL TRANSMIS PAR TELEPHONIE SANS FIL | [2000/21] | Eintritt in die regionale Phase | 25.03.1999 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 25.03.1999 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 25.03.1999 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 27.02.1998 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: US | 25.03.1999 | Prüfungsantrag gestellt [2000/21] | 14.12.2005 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 27.06.2006 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2007/01] | 01.08.2006 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2007/01] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 04.08.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 03.08.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 21.08.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 21.08.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 25.08.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 09.07.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 08.08.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 07.08.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [Y]US4747122 (BHAGAT JAI P [US], et al) [Y] 1-26 * column W *; | [Y]US4994797 (BREEDEN ROBERT L [US]) [Y] 1-26 * the whole document *; | [X]EP0458563 (NOKIA MOBILE PHONES LTD [FI]) [X] 1-26 * the whole document *; | [A]WO9214329 (TELENOKIA OY [FI]) [A] 1,7,14,17,24* page 14, line 24 - page 15, line 30 * |