Benannte Vertragsstaaten | AT | | BE | | CH | | DE | | DK | | ES | | FI | | FR | | GB | | GR | | IE | | IT | | LI | | LU | | MC | | NL | | PT | | SE | | Prüfungsverfahren | 23.03.2005 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen
[2005/20] | Eintritt in die regionale Phase | 22.04.1999 | Nationale Grundgebühr entrichtet | | 22.04.1999 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | | 22.04.1999 | Prüfungsgebühr entrichtet | | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 26.08.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 07.09.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 12.09.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 30.09.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 09.09.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 14.09.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | INPADOC-Daten Tooltip | Das EPA übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit von Rechtsstandsdaten, die sich auf die Post-Grant-Phase beziehen, und haftet somit insbesondere nicht für deren Vollständigkeit, Aktualität oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Verbindliche Auskünfte erhalten Sie bei den jeweiligen nationalen Patentbehörden. | Datum des Ereignisses: | 14.07.1999 | | Beschreibung des Ereignisses: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Kind Code of Ref Document: | A1 | Designated State(s): | AT BE CH DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE | | Datum des Ereignisses: | 14.07.1999 | | Beschreibung des Ereignisses: | REQUEST FOR EXAMINATION FILED | Effective DATE: | 19990422 | | Datum des Ereignisses: | 18.05.2005 | | Beschreibung des Ereignisses: | APPLICATION WITHDRAWN | Effective DATE: | 20050323 | | Datum des Ereignisses: | 28.05.1999 | | Beschreibung des Ereignisses: | PUBLIC REFERENCE MADE UNDER ARTICLE 153(3) EPC TO A PUBLISHED INTERNATIONAL APPLICATION THAT HAS ENTERED THE EUROPEAN PHASE | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009012 | | Datum des Ereignisses: | 01.04.2005 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: THE APPLICATION HAS BEEN WITHDRAWN | |