EP0928336 - CHAPERON-FRAGMENTE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 01.04.2005 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 01.04.2005 | Zurücknahme der Anmeldung | veröffentlicht am 18.05.2005 [2005/20] | Anmelder | Für alle benannten Staaten MEDICAL RESEARCH COUNCIL 20 Park Crescent London W1N 4AL / GB | [1999/28] | Erfinder | 01 /
FERSHT, Alan R., MRC Unit for Prot. Func. Design dUniv. of Cambridge, LensfieldRoad Cambridge CB2 1EW / GB | 02 /
ZAHN, Ralph, MRC Unit for Protein Function Design University of Cambridge, Lensfield Road Cambridge CB2 1EW / GB | 03 /
ALTAMIRANO, Myriam Marlenne 302 Hills Road Cambridge CB2 2QG / GB | [1999/28] | Vertreter | Maschio, Antonio D Young & Co LLP 120 Holborn London EC1N 2DY / GB | [N/P] |
Frühere [1999/28] | Maschio, Antonio D Young & Co, 21 New Fetter Lane London EC4A 1DA / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 97943058.4 | 26.09.1997 | [1999/28] | WO1997GB02652 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | GB19960020243 | 26.09.1996 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 9620243 | WO1996GB02980 | 03.12.1996 Ursprünglich veröffentlichtes Format: PCT/GB96/02980 | [1999/28] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9813496 | Datum: | 02.04.1998 | Sprache: | EN | [1998/13] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0928336 | Datum: | 14.07.1999 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 02.04.1998 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1999/28] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 02.04.1998 | Klassifikation | IPC: | C12N15/31, C12N15/70, C12N1/21, C07K1/113, C07K14/245, C07K16/12, A61K38/16, // (C12N1/21, C12R1:19) | [1999/28] | CPC: |
C07K1/1133 (EP,US);
A61P25/28 (EP);
C07K14/245 (EP,US);
A61K38/00 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [1999/28] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | CHAPERON-FRAGMENTE | [1999/28] | Englisch: | CHAPERONE FRAGMENTS | [1999/28] | Französisch: | FRAGMENTS DE PROTEINE CHAPERON | [1999/28] | Eintritt in die regionale Phase | 22.04.1999 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 22.04.1999 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 22.04.1999 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 21.04.1998 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 22.04.1999 | Prüfungsantrag gestellt [1999/28] | 23.03.2005 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [2005/20] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 26.08.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 07.09.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 12.09.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 30.09.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 09.09.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 14.09.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [DX]EP0650975 (NIPPON OIL CO LTD [JP]) [DX] 1-7,11,12,18,38-40 * example -; claim - *; | [DX] - Y. MAKINO ET AL., "Truncated GroEL monomer has the ability to promote folding of rhodanese without GroES and ATP", FEBS LETTERS, AMSTERDAM NL, (19931227), vol. 336, no. 2, pages 363 - 367, XP002037451 [DX] 1-7,11,12,38-40 * page 365, column R, paragraph 2 - page 366, column R, paragraph 1 * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0014-5793(93)80838-L | [A] - Z.W. WHITE ET AL., "A Monomeric Variant of GroEL Binds Nucleotides but Is Inactive as a Molecular Chaperone", JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY, BALTIMORE, MD US, (19950901), vol. 270, no. 35, pages 20404 - 20409, XP002037452 [A] 2 * page 20407, column R, paragraph 2 - page 20409, column L, paragraph L * DOI: http://dx.doi.org/10.1074/jbc.270.35.20404 | [DX] - H. TAGUCHI ET AL., "Monomeric Chaperonin-60 and Its 50-kDa Fragment Possess the Ability to Interact with Non-native Proteins, to Suppress Aggregation, and to Promote Protein Folding", JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY, BALTIMORE, MD US, (19940318), vol. 269, no. 11, pages 8529 - 8534, XP002037453 [DX] 1-7 * page 8533, column L, paragraph 2 - page 8534, column R, paragraph 1 * | [T] - R. ZAHN ET AL., "Chaperone activity and structure of monomeric polypeptide binding domains of GroEL", PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF USA, WASHINGTON US, (19961224), vol. 93, no. 26, pages 15024 - 15029, XP002037454 [T] 1-50 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.93.26.15024 |